Entreprise : PJT - SIREN 475 484 044
Identité
(Entreprise radiée le 20/12/1999)
Dénomination
PJT
SIREN (siège)
475 484 044
Date d'immatriculation au RNE
26/08/1975
Fermeture de l'établissement - 47548404400049
- Date d'effet de la fermeture : 20/12/1999
Date de fin de la personne morale
25/08/2019
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
10000000 Francs Français
Adresse du siège
17 RUE DES METIERS 81100 CASTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEL MICHEL , PAUL , EMILE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
MONFRAIX PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LAINIERE DE PICARDIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Buire-Courcelles
Dénomination
SOCIETE EUROPENNE D'OURDISSAGE TEXTILE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Buire-Courcelles
Dénomination
COOPERS & LYBRAND AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/06/1920
Siret
47548404400049
Code APE
172E
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ET NEGOCE TISSUS
Adresse
17 RUE 105 rue de Lille
59200 , Tourcoing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/05/1999
Description
Radiation : transfert du siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/11/1994
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 07/11/1994.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/08/1975
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 10/3/1975 SON SIEGE SOCIAL DE ROUBAIX 42, RUE DES FABRICANTS ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE RO UBAIX LE 20/7/1920 ET PUBLIE DANS LA CROIX DU NORD DU 23/7/1920. TRANSFERT : DEPOT AU GREFE DE ROUBA IX LE 28/3/1975 ET DE TOURCOING LE 24/6/1975 PUBLI E DANS LA GAZETTE DU 20/3/1975 MODIFICATION DU 22/ 1/1985 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS RADIATION DU 3/05/1999 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A COMPTER DU 1/04/1999 ET TRANSFERT AU 17 RUE DES METIERS - ZI DE MELOU 81100 CASTRES RCS CASTRES 99 B111
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/04/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).