Entreprise : SOC ETUDES GESTION THERM MEDIC - SIREN 471 800 862
Identité
Dénomination
SOC ETUDES GESTION THERM MEDIC
Sigle
SEGECTHEM
SIREN (siège)
471 800 862
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1971
Date de fin de la personne morale
01/07/2070
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
10 RUE BALARD 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRIE ANDRE , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1907
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
JUNG CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1917
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
JULLIEN PIERRE , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
CARRIE JEAN , CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
HARDTMEYER MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BEZIERS
Dénomination
FINANCIERE DE GESTION ET DE PROMOTION FIGEPRO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/1971
Siret
47180086200016
Code APE
741E
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES ETUDES TECHNIQUES, ECONOMIQUES,ET FIANCIERES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES STATIONS THERMALES ET ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES OU PUBLICS MARKETING ET PUBLICITE.
Adresse
10 RUE 10 RUE BALARD
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1466
Date d'ajout
05/07/1973
Description
DEMISSION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE MR HERMANN ANDRE A COMPTER DU 25.06.73
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2449
Date d'ajout
05/12/1972
Description
NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SA FINANCIERE DE GESTION ET DE PROMOTION FIGEPRO EN REMPLACEMENT DE MME LAFFONT MICHELE. A COMPTER DU 18.11.72
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).