Entreprise : COOP INTER REG ELEV CHINCHILLA - SIREN 471 800 482
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2019)
Dénomination
COOP INTER REG ELEV CHINCHILLA
SIREN (siège)
471 800 482
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1971
Fermeture de l'établissement - 47180048200013
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1984
Date de fin de la personne morale
06/04/2070
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
304.9 EUR
Adresse du siège
RUE JACQUES BRIVES 34090 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JANICOT HONORE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1927
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
HEITZ GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
RUFFIE YVON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1911
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
PIERRE ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
LAUDUN
Nom, Prénom(s)
BOYER GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
VALLAIREGUES
Nom, Prénom(s)
SERER ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1928
Commune de résidence
VILLENEUVE LES AVIGNON
Nom, Prénom(s)
SAUVE LEON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LE CRES
Nom, Prénom(s)
AYME HILAIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1930
Commune de résidence
MAUGUIO
Nom, Prénom(s)
KRAUS YVON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
MAUGUIO
Nom, Prénom(s)
VILA MARCEAU
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ST GEORGES D'ORQUES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1971
Siret
47180048200013
Code APE
5910
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat de matériel et d'alimentation, vente de peaux et de reproducteurs provenant des élevages des sociétaires
Adresse
RUE 11 rue Jacques Brives
34000 , Montpellier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12952
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Radiation du RCS le 13/05/2019 avec effet au 13/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1506
Date d'ajout
18/07/1972
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MR AYME HILAIRE ET MR HEITZ GEORGES 11 RUE JACQUES BRIVE MONTPELLIER A COMPTER DU 03.05.72
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).