Entreprise : AIRCALO SA - SIREN 466 201 746
Identité
Dénomination
AIRCALO SA
SIREN (siège)
466 201 746
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1966
Date de fin de la personne morale
16/06/2065
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
762702.43 EUR
Adresse du siège
COMBE A BAUDET 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDY PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
EAUX
Nom, Prénom(s)
PERRE JEAN LOUIS RENE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
EXCO AQUITAINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
STE PERFORMANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
FINANCIERE SAINT MEDARD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Siège
Siret
46620174600024
Enseigne
AIRCALO
Code APE
297C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication et vente de géné- rateurs d'air pulsé. Fabrication de générateurs et pièces pour le chauffage,installation de chauffage par air pulsé.
Adresse
COMBE A BAUDET
16300 , BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
46620174600016
Code APE
297C
Adresse
1 RUE
33160 , SAINT-MEDARD-EN-JALLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HASTIGNAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12268
Date d'ajout
18/04/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14/01/2002 nommant Monsieur Claude Luro juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27452
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
54009
Date d'ajout
16/10/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 08-10-1997 , arrêtant le plan de cession au profit de La société Chalvignac . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Sautarel a Bordeaux 33000 -
Numéro d'observation
41485
Date d'ajout
12/05/1997
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé en date du 07-05-1997 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 970381 , date de cessation des paiements le 30-04-1997 , et a désigné juge commissaire Mr Dayres Christian , administrateur Me Sautarel gilles avec pour mission de Asssitance , représentant des créanciers Me Malmezat Frédérique a Bordeaux 33000 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
7775
Date d'ajout
05/05/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux , en date du 30/04/1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/10/1984
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/01/1969
Description
Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/10/1974.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).