Entreprise : ETABLISSEMENTS PIERRE PUTZ ET COMPAGNIE - SIREN 465 500 726
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS PIERRE PUTZ ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
465 500 726
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1965
Date de fin de la personne morale
20/09/2064
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA COUTURE 59390 TOUFFLERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I DE ROUBAIX EST
BP 55
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEGARD CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
BERNARD FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Nom, Prénom(s)
MILLS MARY , CAROLINE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Nom, Prénom(s)
LEBEL CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1965
Siret
46550072600026
Code APE
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de tous fonds d'entreprise de mécanique générale, tôlerie, industrielle, la fourniture de tous objets, appareils et matières y afférents.
Adresse
RUE rue de la Couture Zi Roubaix Est BP 55
59390 , Toufflers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I DE ROUBAIX EST
BP 55
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
46550072600018
Code APE
283C
Adresse
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE
59150 , WATTRELOS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 187
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/06/2013
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 25/06/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/10/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 30/10/2008 ouvrant une procédure de liquid ation judiciaire Cessation des paiements en date d u 30/09/2008. Juge Commissaire : Mr Jean-Jacques R OUSSEL Liquidateur : Me MARTIN Philippe 58 avenue Guynemer 59700 Marcq-en-Baroeul et nommant M BLERV AQUE Christian juge commissaire suppléant pour l'a rrete de l'etat des créances salariales
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/09/1965
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 24 /08/1965.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).