Entreprise : PARIMNOR SA - SIREN 464 501 709
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/1990)
Dénomination
PARIMNOR SA
SIREN (siège)
464 501 709
Date d'immatriculation au RNE
29/03/1990
Fermeture de l'établissement - 46450170900024
- Date d'effet de la fermeture : 09/04/1990
Date de fin de la personne morale
28/03/2063
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
500000 Francs Français
Adresse du siège
155 RUE JULES DELCENSERIE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERBEKE JEAN-PAUL , GUSTAVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
LANDRY GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1964
Siret
46450170900024
Code APE
703C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ADMINISTRATION GESTION ET EXPLOITATION PAR TOUS MOYENS EN USAGE DES IMMEUBLES QUI LUI SONT APPORTES ET DE TOUS CEUX QUI POURRAIENT DEVENIR PAR LA SUITE SA PROPRIETE PAR ACQUISITION, EDIFICATION OU DE TOUT AUTRE MANIERE
Adresse
155 RUE 155 rue Jules Delcenserie Parc D Activites Rouges Barres
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/03/1990
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 12/1/1990 SON SIEGE SOCIAL DE LILLE 19, RUE DES AR TS ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 1 0/7/1964 ET PUBLIE DANS L'INDICATEUR DES FLANDRES DU 31/7/1964. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE LILLE DU 7/3/1990 ET DE ROUBAIX-TOURCOING DU 29/3/1990 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU NORD DU 8/3/1990 RADIATI ON DU 19/4/1990 : FUSION ABSORPTION PAR LA S.A NOR DIM A DATER DU 9/4/1990
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 09/04/1990. - Date de dissolution : 09/04/1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).