Entreprise : COPAGEF - SIREN 463 200 568
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2022)
Dénomination
COPAGEF
SIREN (siège)
463 200 568
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1963
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
55943981.64 EUR
Adresse du siège
49 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49-51
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Castel PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
Castel JEAN-BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Sainte Eulalie
Nom, Prénom(s)
GRISON DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Nom, Prénom(s)
Martignac GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Nom, Prénom(s)
NICOLAS YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Nom, Prénom(s)
Kerrouault LAURENCE
Nom d'usage
Dequatre
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Marc OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
Dhamelincourt PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
de Clercq GUY
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Roiffe
Nom, Prénom(s)
Palu MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Nom, Prénom(s)
Castel ROMY , INGRID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Nom, Prénom(s)
Castel ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Yvrac
Nom, Prénom(s)
Georghiou JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Nom, Prénom(s)
Chauve ISABELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Mérignac
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
46320056800020
Code APE
741J
Adresse
24 RUE GEORGES GUYNEMER
33290 , BLANQUEFORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1999
Siret
46320056800038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
30 AV GEORGE V
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/12/1999
Siret
46320056800046
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES PRISES DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES
Adresse
49 RUE 49/51 rue François 1er
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49-51
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000B07697113
Date d'ajout
30/12/2022
Description
Radiation suite à fusion transfrontalière. Date d'effet : 05-12-2022. Société ayant participé à la fusion transfrontalière : D.F. HOLDING SA société de droit luxembourgeois immatriculée sous le numéro B44663 au registre de commerce et des sociétés Luxembourg.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
04/02/2008
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'AQUITAINE SA 24 RUE GEORGES GUYNEMER 33290 BLANQUEFORT 402468763 RCS BORDEAUX
Numéro d'observation
76817
Date d'ajout
24/12/2004
Description
FUSION ABSOPTION DE LA SOCIETE "SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION CLEMENT MAROT" (SAS), RCS PARIS B399 213 719, SIEGE : 30 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS A COMPTER DU 10 DECEMBRE 2004 AVEC EFFET RETROACTIF AU 1 JANVIER 2004
Numéro d'observation
26896
Date d'ajout
02/05/2000
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
26895
Date d'ajout
02/05/2000
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE COPAGEF FORME JURIDIQUE ANONYME SIEGE SOCIAL 30 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS RCS B 394 318 307
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).