Entreprise : ETABLISSEMENTS PROUGET - SIREN 462 800 665
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS PROUGET
SIREN (siège)
462 800 665
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1962
Date de fin de la personne morale
02/08/2061
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RTE ST GEORGES 34990 JUVIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUGUE GUY , RENE , SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
VILLEVEYRAC
Nom, Prénom(s)
GALAINE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
POUGET ROGER , MARC , LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1919
Commune de résidence
JUVIGNAC
Nom, Prénom(s)
PROUGET YVES , RAYMOND , LOUIS
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
GRABELS
Dénomination
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1962
Siret
46280066500012
Code APE
454C
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION SOUS TTES SES FORMES ET NOTAMMENT SOUS CELLE DE PRISE EN LOCATION DE TOUTES USINES DE MENUISERIE DE BATIMENT
Adresse
RTE ST GEORGES
34990 , JUVIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9067
Date d'ajout
08/08/1996
Description
VENTE DU FONDS SIS ROUTE DE ST GEORGES D'ORQUES - 34990 JUVIGNAC A LA SOCIETE JUILLARD SA (RCS B 401 958 947) A COMPTER DU 14/06/95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5888
Date d'ajout
22/07/1991
Description
SUPPRESSION DE L'ACTIVITE MENUISERIE ISSUE DE LA FIN DE LOCATION-GERANCE AVEC MR ROGER PROUGET A COMPTER DU 31.12.90
Numéro d'observation
7883
Date d'ajout
23/10/1990
Description
NOMINATION A COMPTER DU 12.05.90 EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE MR PROUGET YVES CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR SUC LOUIS NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR DUGUE GUY A COMPTER DU 30/06/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).