Entreprise : SOCIETE INSTITUT HELIO MARIN - SIREN 462 200 635
Identité
(Entreprise radiée le 05/09/2023)
Dénomination
SOCIETE INSTITUT HELIO MARIN
SIREN (siège)
462 200 635
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1962
Date de fin de la personne morale
26/03/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
9299.39 EUR
Adresse du siège
212 AV DU HAUT LEVEQUE 33600 PESSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PHARE BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
LENCOU-PHARE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
46220063500037
Enseigne
FONDERIES ET ATELIERS DE BEAULAC
Code APE
287P
Adresse
LD FONDERIES ATELIERS BEAUL
33430 , BERNOS-BEAULAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
46220063500045
Code APE
702C
Adresse
8 RUE FRANKLIN
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
46220063500060
Code APE
702C
Adresse
2 AV DU GENERAL LECLERC
33600 , PESSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/2012
Siret
46220063500078
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 AV DE L ERMITAGE
33115 , LA TESTE-DE-BUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/08/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/2022
Siret
46220063500086
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
212 AV DU HAUT LEVEQUE
33600 , PESSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
46220063500052
Code APE
702C
Adresse
40530 , LABENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47466
Date d'ajout
05/09/2023
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SOCIETE BORDELAISE DE GESTION, Bordeaux : 326865623 dans le cadre d'une fusion avec effet au 07/08/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/01/2008
Description
Par jugement du 12/12/2007, le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte en confusion des patrimoines à l'encontre de l'association UNION DES ETS HELO MARINS DE BERCK, de la SA SOCIETE DE L'INSTITUT HELIO-MARIN et de feu Docteur Jules BOUVILLE et maintenu la SELARL DUQUESNOY ET ASSOCIES, 2 rue Jules Ferry, Résidence Minelle 62000 ARRAS, en qualité de Mandataire ad hoc de l'association UNION DES ETS HELIO MARINS DE BERCK et Me Berntrad VANDYCKE, 526 avenue Louis Herbeaux 59240 DUNKERQUE, en qualité de Mandataire ad hoc de la SA SOCIETE DE L'INSTITUT HELIO-MARIN à l'effet de procéder aux opérations restant à effectuer pour liquider les deux personnes morales et procéder à leur dissolution selon les règles applicables aux sociétés anonymes et les statuts de l'association.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/11/2005
Description
Par jugement du 09/11/2005, le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a désigné la SELARL G. DUQUESNOY, 2 rue Jules Ferry 62000 ARRAS, pour représenter l'Assocation Union des Etablissements Hélio Marins de Berck dans les opérations de liquidation la concernant et jusqu'à la publication de la clôture de ces opérations et désigné Me Bertrand VANDYCKE, Résidence Les Erables, Boulevard Daloz 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE, pour représenter la SA Institut Hélio Marins dans les opérations de Liquidation la concernant et jusqu'à la publication de la clôture de ces opérations.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 12-01-2004 nommant M. Daniel BOURGUES juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/06/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17-01-2001 nommant Mr picot jean Marie juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/10/2000
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Arras En date du 05-07-2000 A prononcé Dit que me Bernard Soinne exercera désormais la mission qui lui a été jusqu'à présent dévolue en qualité d'associe de la Selarl Bernard et Nicolas Soinne, 5 -7 rue jacques le Caron 62000 Arras
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/09/1994
Description
Par jugement en date du 29-06-1994, le tribunal de grande instance d'Arras statuant sur le plan de Redressementa ordonné la cession de l'union des établissements Helio-marins de Berck à l'association calot-fondation franco américaine développement; dit que les biens non compris dans le plan de cession seront vendus selon les modalités prévues au titre 3 de la loi du 25-01-1985; désigné me Soinne, demeurant à Arras, 5-7 rue jacques le Caron, en qualité de commissaire charge de veiller à l'exécution du plan
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/02/1994
Description
Par arrêt en date du 16-12-1993, la cour d'appel de Douai a étendu à la sa institut hélio marin et au Pca Mr Bouville jules le redressement judiciaire de l'association "union des Ets hélio marins de Berck sur Mer" prononcé par le Tgi d'Arras du 03-03-1993, dit que la procédure collective se poursuivra devant le Tgi d'Arras et sera réglée par les Disposistions des Jgts rendus le 3.3.93 et 9.9.93 par ce tribunal, représentant des créanciers : me Soinne 62000 Arrras, administrateur me Darrousez à Arras 62000 - dit l'arrêt commun et opposable à me Sautarel et me Mayon
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/01/1994
Description
Jugement du 19-01-1994 Prononce la liquidation judiciaire. Liquidateur : Scp Mayon, avec poursuite d'activité jusqu'au 04-03-1994 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/09/1993
Description
Par jugement rendu le 14-09-1993 , Le tribunal de commerce autorisé la poursuite l'exploitation jusqu'au 29-12-1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/07/1993
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire. Jugement du 29-06-1993 , Cessation des paiements en date du 24-06-1993, Juge cré. Me chapon, Représentant des créanciers Scp Mayon, 39, Crs Georges Clemenceau Bordeaux 33000, Administrateur Me Sautarel, 34, rue de Macau Bordeaux 33000 L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission D'' assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/06/1986
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital - assemblée générale du : 14-12-1985
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/12/1970
Description
Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).