Entreprise : SCI CUPPENS - SIREN 458 503 646
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2023)
Dénomination
SCI CUPPENS
SIREN (siège)
458 503 646
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1991
Date de fin de la personne morale
15/10/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
646.38 EUR
Adresse du siège
1 RUE GEORGES POTIE 59120 LOOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CUPPENS MARIE-CELINE
Nom d'usage
VITTRANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
CUPPENS MARIE-PIERRE
Nom d'usage
LEFEBVRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
CUPPENS JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Radinghem-en-Weppes
Dénomination
CUPPENS PARTICIPATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lille
Dénomination
SCI POLUCAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/1990
Siret
45850364600028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE, GESTION ET ADMINIS- TRATION D'IMMEUBLES ET DE BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
1 RUE 1-1 bis rue Georges Potie
59120 , Loos - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
28/06/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-03-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
21/06/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-03-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 31-03-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
16/11/2021
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 31/12/2019 [art. R 123-125 du code de commerce] et de la mention d'office de radiation transcrite le 31/05/2021 [art. R123-136 du code de commerce]
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/10/1991
Description
Historique : ORIGINE : TRANSFORMATION DE LA SOCIET E EN NOM COLLECTIF CUPPENS PERE ET FILS EN SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CUPPENS - A DATER DU 30/11/199 0.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).