Entreprise : TOOLCIM - SIREN 458 503 638
Identité
Dénomination
TOOLCIM
SIREN (siège)
458 503 638
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1999
Date de fin de la personne morale
27/06/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1048034 EUR
Adresse du siège
9 RUE HENRI CAFFIAUX 59300 VALENCIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAIVRE JEAN , BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
DUARTE ANTONIO
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Ghissignies
Nom, Prénom(s)
LEPEZ GREGORY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Villers-Pol
Nom, Prénom(s)
LOPES DE FREITAS AUGUSTO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Valenciennes
Dénomination
COFRECO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
45850363800041
Code APE
286D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Construction mécanique, exploitation de tous ateliers de construction de mécanique en France et à l'étranger - Etude et réalisation de modèles et outillages - Maintenance industrielle, retouche entretien d'installation industrielle, mise au point, transfert industriel, maintenance technique maintenance de moyens de production, formation, assistance au lancement de fabrication de véhicule pilotage de gamme depuis la réalisation de l'ou- tillage au MFE, analyse géométrique, réalisation de rapport de qualité, accessoirement négoce de tous matéreils et produits liées à cette activité
Adresse
9 RUE 9 rue Henri Caffiaux
59300 , Valenciennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1946
Siret
45850363800033
Code APE
286D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Construction mécanique exploitation de tous ateliers de construction mécanique en France et à l'Etranger.
Adresse
RUE PHILIPPE LEBON
59260 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITE DORDIN PAPIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
22/05/2017
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 15-05-2017 le Tribunal de Commerce de Valenciennes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/05/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/05/2017
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 18/06/2012 nommant Maître Julien MARLIERE 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES en qualité de Liquidateur Judiciaire en remplacement de Maître Colette GADEYNE
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/02/2006
Description
-MOD. D'OFFICE DU 16/02/2006 : Tribunal de Commerce de VALENCIENNES Jugement du 02/02/2006 nomme enremplacement de Mr Dominique DERVILLE Mr Jean-Paul COCHEZ en qualité de Juge-Commissaire
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/02/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES d u 6 FEVRIER 2006, nommant M. Jean-Paul COCHEZ, 3 P lace du Commerce à VALENCIENNES, en qualité de Jug e-Commissaire en remplacement de M. Dominqiue DERV ILLE
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/05/2005
Description
-MOD. D'OFFICE DU 10/05/2005 : Tribunal de Commerce de VALENCIENNES Cour d'Appel de DOUAI - Arrêt du 11/02/2005 Infirme le Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 10/01/2005 ayant arrêté le plan de continuation de l'entreprise Prononce la Liquidation Judiciaire de la S.A. TOOLCIM Nomme Liquidateur : Maître GADEYNE Colette 16 Avenue desDentellières 59300 VALENCIENNES.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/02/2005
Description
Suivant Arrêt en date du 11 février 2005, la Cour d'Appel de DOUAI, a infirmé le Jugement du 10 jan- vier 2005 prononcé par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, qui a notamment arrêté le plan de r edressement par voie de continuation d'apurement d u passif de la SA TOOLCIM dont le siège social est sis 9 rue Henri Caffiaux à VALENCIENNES, avec éta blissement secondaire sis dans le ressort du Tribu nal de Commerce de LILLE. A prononcé la LI- QUIDAT ION JUDICIAIRE de la SA TOOLCIM - A désigné Me Col ette GADEYNE, 16 avenue des Dentellières à VALENCI ENNES, représentant des créanciers, en qua- lité d e LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/12/2004
Description
-MOD. D'OFFICE DU 16/12/2004 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 15/11/2004 nommant Monsieur BECQUART Pierre en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/12/2004
Description
-MOD. D'OFFICE DU 07/12/2004 : Tribunal de Commerce de VALENCIENNES Jugement du 15/11/2004 prolongela période d'observation de la Société sus-nomméeconformément à la Loi.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/11/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES d u 15/11/2004 prolongeant la période d'observation conformément à la loi dans la procédure collective de la SA TOOLCIM
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/09/2004
Description
-MOD. D'OFFICE DU 06/09/2004 : Tribunal de Commerce de VALENCIENNES - Jugement du 21/06/2004 ouvre une procédure de Redressement Judiciaire (Régime général) à l'encontre de la S.A. TOOLCIM, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/06/2004 Nomme : Juge-Commissaire : Monsieur DERVILLE Dominique Représentant des Créanciers : Maître GADEYNE Colette 16 Avenue des Dentellières 59300VALENCIENNES Administrateurs : 1° Maître BONDROITJean-Jacques 4 Avenue des Denellières 59300 VALENCIENNES avec mission d'assister la débitrice dans tous les actes de gestion, 2° Maître ROUVROY Eric 4 Avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL avec mission d'élaborer et de réaliser un éventuel plan social.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/06/2004
Description
Suivant jugement en date du 21 JUIN 2004, le tri- bunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une pro cédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SA TOOLCIM. A fixé provisoirement la date de cessa tion des paiements au 17 JUIN 2004 A désigné en qu alité d'administrateur, Me J-J. BONDROIT 4 av. des Dentellières à VALENCIENNES, dont la mission est outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la lo i, d'assister le débiteur dans tous les actes de g estion et Me Eric ROUVROY 4 Av. de Flandres à MARC Q EN BAROEUL, chargé de l'élaboration et de la réa lisation d'un éventuel plan social A nommé Me Cole tte GADEYNE, 16 av. des Dentel- lières à VALENCIEN NES en qualité de représentant des créanciers et M . DERVILLE, 3 Place du Commerce à VALENCIENNES en qualité de juge-commissaire
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/2004
Description
Dépôt le 17.06.2004 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e VALENCIENNES
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/06/1999
Description
Historique : SOCIETE PRECEDEMMENT DENOMMEE : SOCIE TE D'ETUDES DE MODELES D'OUTILLAGES - SEMO Dépôt d e l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Comm erce de LILLE (Sans précision de date) Dépôt de l' acte de transfert du siège social d' HELLEMMES à V ALENCIENNES, au Greffe de VALENCIEN- NES en date d u 26 FEVRIER 2003 JUSQU'AU 1ER JANVIER 2003, le si ège social et l'établissement principal étaient si s à HELLEMMES Parc d'Activités Dordin Papin, rue P hilippe Lebon, RCS LILLE 58 B 363 (transfert du si ège dans le fonds secondaire, qui devient siège so cial & prin- cipal)
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/06/1999
Description
Observations concernant l'établissement situé 9 ru e Henri Caffiaux 59300 Valenciennes : Précédent pr opriétaire : SA ACMM INDUSTRIES RCS VALENCIENNES B 389.858.010 Publication de la cession : La Gazett e du NPC du 28 JANVIER 1999
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/1998
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 30/10/1998.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/10/1958
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LES AFFICHES DU 16.2.1946 -MODIFICATION DU 31/12/1996 : Nomination d'un Représentant des salariés au Conseil de surv eil- lance : Monsieur SANCTORUM Gilbert né le 20/6 /1961 à ANNAPES (NORD) de nationalité française de meurant à LESQUIN (NORD) 25 bis rue Ghesquières. D ate d'effet : 15/10/1996. -Modification du 15/03/1 999 : Fusion-absorption de la SA ACMM INDUSTRIES d ont le siège social est situé à VALENCIENNES 9 rue Henri Caffiaux RCS VALENCIENNES B 389 858 010 Dat e d'effet : 31/12/1998. Mention du 04/03/2003 : tr ansfert du siège et du principal établissement dan s le ressort d'un autre tribunal à Valenciennes 9 Rue Henri Caffiaux RCS VALENCIENNES 1999 B 205 à d ater du 01/01/2003. $$$23/11/1994
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 11/02/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).