Entreprise : DECANORD SA - SIREN 458 501 368
Identité
(Entreprise radiée le 26/01/2021)
Dénomination
DECANORD SA
SIREN (siège)
458 501 368
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1958
Date de fin de la personne morale
20/03/2047
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76240 EUR
Adresse du siège
30 RUE DE VERLINGHEM 59130 LAMBERSART FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 139
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JONGHMANS LUC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
REBEYREN CHANTAL
Nom d'usage
JONGHMANS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
JONGHMANS JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1929
Commune de résidence
MERCUROL VEAUNES
Nom, Prénom(s)
BREVART MARIE-BERNADETTE
Nom d'usage
JONGHMANS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
MERCUROL VEAUNES
Nom, Prénom(s)
FORTIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Lille
Dénomination
CABINET FORTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/1948
Siret
45850136800039
Code APE
5811Z - Édition de livres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Documents catéchismes, la diffusion et l'édition de tous documents utiles à l'édication de la foi.
Adresse
30 RUE 30 rue de Verlinghem
59130 , Lambersart - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 139
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
26/01/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-08-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/05/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 11-02-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 21-02-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/03/1958
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 15/01/1948
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).