Entreprise : COOP HLM LANGUEDOC MEDITER - SIREN 457 801 140
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2020)
Dénomination
COOP HLM LANGUEDOC MEDITER
SIREN (siège)
457 801 140
Date d'immatriculation au RNE
30/07/1957
Début d’activité
01/07/1950
Date de fin de la personne morale
29/07/2056
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activité principale
ACQUISITION ET AMENAGEMENT, EN VUE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE PAR LA LOCATION AVEC PROMESSE D'ATTRIBUTION, DES LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS.
Code APE
8111
Capital minimum
7774.9 EUR
Adresse du siège
AV GUILHEM DE POITIERS 34080 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIALARD JACQUES , ANDRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Nom, Prénom(s)
TEULE MAURICE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Nom, Prénom(s)
GONZALES PIERRE
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
ARJELIES HENRI
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
PAGES ARMAND , ADRIEN , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1935
Nom, Prénom(s)
GROLLIER RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1920
Nom, Prénom(s)
BOSC ALAIN , LEON
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Nom, Prénom(s)
CARRODANO JEAN
Qualité
Autre
Nom, Prénom(s)
LAURIOT FRANCOIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Nom, Prénom(s)
PERRILLIAT J.M.
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
CERF GILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Nom, Prénom(s)
VALLS GERARD , FRANCIS , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Nom, Prénom(s)
BONNAUD JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
MALRIC GILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Nom, Prénom(s)
BRUSQUE ALAIN , ANDRE , MARIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1950
Siret
45780114000023
Code APE
8111
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION ET AMENAGEMENT, EN VUE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE PAR LA LOCATION AVEC PROMESSE D'ATTRIBUTION, DES LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS.
Adresse
AV RES DEL RIU 7 AV GUILHEM DE POITIERS
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
31323
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 18/11/2020 avec effet au 18/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
530
Date d'ajout
10/02/1986
Description
Dissolution anticipée de la société LIQUIDATEUR : UNION NATIONALE DES FEDERATIONS D'ORGANISMES D'HLM 14 RUE LORD BYRON 75000 PARIS (8}me) REPRESENTEE PAR MR Paul FREDERIC A COMPTER DU 08/11/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 51 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 774.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).