Entreprise : ETABLISSEMENTS VANRULLEN - SIREN 457 510 535
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2007)
Dénomination
ETABLISSEMENTS VANRULLEN
SIREN (siège)
457 510 535
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1995
Date de fin de la personne morale
26/07/2067
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCS, Société en commandite simple
Capital social
45740 EUR
Adresse du siège
18 RUE D AVELIN 59175 VENDEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIEITEZ MARIE-AGNES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SCHIFFERS PETER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Montfort-l'Amaury
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
45751053500018
Code APE
366E
Adresse
8 RUE DE L INDUSTRIE
59117 , WERVICQ-SUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
45751053500026
Code APE
515H
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VENTE DE TUYAUX ET DE MATERIEL DE SECURITE
Adresse
16 RUE 16 rue Emile Zola
59250 , Halluin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2007
Siret
45751053500034
Code APE
515H
Adresse
18 RUE D AVELIN
59175 , VENDEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/09/2007
Description
Radiation consécutive au transfert du siège au 18 Rue d'Avelin 59175 VENDEVILLE (RCS LILLE 2007B3532 ) à dater du 29/06/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/07/1995
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 1/8/1995 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEME NT DU 8 RUE DE L'INDUSTRIE 59117 WERVICQ-SUD RCS L ILLE 57B1053 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE EN 1927 ET PUBLIE DANS LES AFFICHES DU 28/10 /1927 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURC OING LE 27/7/1995 PUBLIE DANS LA VOIX DU NORD DU 1 5/7/ 1995
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 29/06/2007. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).