Entreprise : ETABLISSEMENTS GROS - SIREN 457 509 800
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS GROS
SIREN (siège)
457 509 800
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1957
Date de fin de la personne morale
25/12/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
251540.88 EUR
Adresse du siège
13 RUE VICTOR HUGO 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALVOZ MONIQUE
Nom d'usage
LEHELLO
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
DE MERSSEMAN PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS JEAN-JACQUES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FINET CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
FINET MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
JARRAULT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
JARRAULT BERNARD , ANDRE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1932
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
MOROY RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
PARENT ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1920
Commune de résidence
Lambersart
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/12/1935
Siret
45750980000019
Code APE
516J
Origine du fonds
Apport
Activité principale
FOURNITURE ELECRIQUE, AGENCE DE REPRESENTATIONS ET FOURNITURES GENERALES POUR L'ECTRICITE.
Adresse
13 RUE VICTOR HUGO
59350 , SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
45750980000027
Code APE
516J
Adresse
14 AV DU GENERAL LECLERC
54000 , NANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
45750980000035
Code APE
516J
Adresse
5 RUE PASCAL
94800 , VILLEJUIF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
22/12/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 19/12 /2006 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/02/2006
Description
-MOD. D'OFFICE DU 14/02/2006 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 31/01/2006 nommant Monsieur le Président TURLUTTE Lionel en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Monsieur MONTAIGNE Jean-Claude.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/09/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 17/09/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 16/09/2003 nommant Monsieur MONTAIGNE Jean-Claude en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Monsieur WALLAERT Guy.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/07/2001
Description
MOD.D'OFFICE DU 10/07/2001 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 28/06/2001 NOMMANT Maître SOINNE B, associé de SELARL B & N SOINNE 68, Avenu e du Peuple Belge 59350 LILLE en qualité de COMMIS SAIRE A L'EXECUTION DU PLAN en remplacement de Maî tre BERTRAND Jacques.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/06/2001
Description
-MOD. D'OFFICE DU 26/06/2001 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 22/06/2001 nommant Monsieur le Président MONTAIGNE Jean-Claude en qualitéde Juge-Commissaire suppléant.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/07/1999
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 12/07/1999 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 08/07/1999 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CESSION PARTIELLEde l'entreprise à Société SEMERU Société ISOLECTRA MARTIN Collectif des Salariés Mr PORTIGLIA Mr VINCENT Michel Date d'effet de la cession partielle : 08/07/1999 Commissaire à l'exécution dudit plan : ME BERTRAND Jacques 03 20 54 56 57 1 ter, rue Colson 59800 LILLE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/04/1999
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 19/04/1999 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 15/04/1999 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 15/10/1999. Cessation des paiements en date du 06/04/1999. Juge Commissaire : M WALLAERT Guy Représentant des Créanciers : ME BERTRAND Jacques 03 20 54 56 571 ter, rue Colson 59800 LILLE Administrateur : MEBONDROIT Jean-Jacques 03 20 51 13 10 22, avenue du Peuple Belge 59800 LILLE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi,D'ASSISTER le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/04/1999
Description
-MOD. D'OFFICE DU 14/4/1999 : Dépôt le 13/04/1999de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/12/1957
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LES AFFICHES DU 31.12.1935 ET 16.1.1936 -MOD. DU 14.5.1985 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS CONFORMEMENT A LA LOI N0 8 1-1162 DU 30.12.1981 - A.G.E. DU 4.1.1985. -MOD. D U 11/09/1992 : CESSION D'ELEMENTS DE FONDS DE COMM ERDE ARTISANAL (RELATIFS A LA BRANCHE D'ACTIVITE B OIS NON INSCRITE AU RCS) AU PROFIT DE LA SARL BOID IN-DECORS RCS BETHUNE B 370200291 A DATER DU 01/06 /1992.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).