Entreprise : COOP PERSONNEL BANQUE FRANCE - SIREN 456 500 198
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2019)
Dénomination
COOP PERSONNEL BANQUE FRANCE
Sigle
CPBF
SIREN (siège)
456 500 198
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1956
Date de fin de la personne morale
16/01/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de consommation à conseil d'administration
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
75 RUE ROYALE 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUCALE MURIELLE
Nom d'usage
ROSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Faches-Thumesnil
Nom, Prénom(s)
DELATTRE JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
LA BASSEE
Nom, Prénom(s)
DECLERCK NICOLLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
LUTZ CHANTAL
Nom d'usage
WARTEL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
LEGAY MYRIANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
DESCURE BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
DEBRIL RENEE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DUPIRE SABINE
Nom d'usage
HARMEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DUMONT ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Saint-André-lez-Lille
Nom, Prénom(s)
BELET MARTINE
Nom d'usage
DESCAMPS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
THAIN OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Wavrin
Nom, Prénom(s)
WAMBECQ CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
MASUREL ANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Nomain
Nom, Prénom(s)
DANEL FRANCOISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
TAILLANDIER MARIE , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
JULIEN BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Lens
Nom, Prénom(s)
RAUCOURT ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Ligny-en-Cambrésis
Nom, Prénom(s)
WAHL MARIE , GUILLEMETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
CHOCQUET LAURENCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BOUAN OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Wasquehal
Dénomination
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE HENRI LETIERS GERARD HALLOT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Madeleine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/09/1946
Siret
45650019800019
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Coopérative, répartir aux sociétaires les objets de consommation que la société achète ou fabrique.
Adresse
75 RUE 75 rue Royale
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/03/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-06-2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/07/2008
Description
La dissolution de la société a paru le 30/05/2008 dans le journal d'annonces légales suivant le Synd icat Agricole Adresse de correspondance pour la li quidation LILLE 75 RUE ROYALE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/10/1992
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 09/10/1992.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/01/1956
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LES AFFICHES DU 26.10.1946 COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SOC IETE ANSELIN HALLOT LETIERS, REPRESENTEE PAR MR HA LLOT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : SOCIETE A NSELIN HALLOT LETIERS, REPRESENTEE PAR MR HENRI LE TIERS.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 31/05/2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).