Entreprise : OENOALLIANCE - SIREN 456 203 744
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2020)
Dénomination
OENOALLIANCE
SIREN (siège)
456 203 744
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1956
Date de fin de la personne morale
30/09/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
470833.07 EUR
Adresse du siège
RTE DU PETIT CONSEILLER 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTEL PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2004
Siret
45620374400069
Code APE
513J
Adresse
RTE DE FLEURY D'AUDE
11110 , VINASSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
45620374400028
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreposage et stockage non frigorifique
Adresse
PLAGNE
33240 , SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1990
Siret
45620374400036
Adresse
AV ULYSSE LAINE
33710 , BOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
45620374400044
Code APE
513J
Adresse
RUE DE LA CABEYRE
33240 , SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/2003
Siret
45620374400051
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
1° Négoce de vins (création)/ 2° Négoce de vin (locataire-gérant) / 3° Négoce de vin (fusion)/ 4° Négoce de vins (achat)
Adresse
RTE Route DU PETIT CONSEILLER
33750 , Beychac-et-Caillau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 20/11/2019 Dénomination de l'associé unique : OENOHOLDING (636 020 125 Rcs Bordeaux) Journal d'annonces légales : Les Echos Judiciaires Girondins en date du 29/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43892
Date d'ajout
16/08/2017
Description
A compter du 01/09/2017, le fonds de commerce de négoce de vins sis et exploité route du petit conseilller 33750 BEYCHAC ET CAILLAU est donné en location gérance pour une année renouvelable par tacite reconduction, à la SAS CASTEL FRERES. Publication : les echos judiciaires girondins du 11/08/2017.
Numéro d'observation
42922
Date d'ajout
07/08/2017
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de firme : BEAUMATIN
Numéro d'observation
21567
Date d'ajout
28/02/2017
Description
Mention pour ordre : Adjonction des firmes : Cave Saint Roman, Thévenin & Brière, Celliers de Valetin, Jean Chatelier
Numéro d'observation
2468
Date d'ajout
10/10/2016
Description
Précision sur l'activité : à compter du 01/10/2016, adjonction des firmes : CAPITOR, BEAUVILLON, BARON DE LIRONDEAU
Numéro d'observation
86113
Date d'ajout
17/06/2016
Description
Précision sur l'activité : ajout de la firme : Charles de Pena à compter du 13/06/2016
Numéro d'observation
66707
Date d'ajout
19/01/2016
Description
Précision sur l'activité : Ajout de la firme Philippe de Noange à compter du 12/01/2016
Numéro d'observation
89008
Date d'ajout
18/03/2014
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de la firme : "CAVES DE CHANTELAUZE".
Numéro d'observation
84813
Date d'ajout
07/02/2014
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de la firme LEROY CHEVALIER
Numéro d'observation
83475
Date d'ajout
29/06/2011
Description
Mention pour ordre : Adjonction de la firme Les Chais des Oliviers à compter du 21/06/2011.
Numéro d'observation
78468
Date d'ajout
09/05/2011
Description
Mention pour ordre : à compter du 03-05-2011 Firme : "Jacques Vignon"
Numéro d'observation
61146
Date d'ajout
07/12/2010
Description
Mention pour ordre : Firmes : Julien Damoy et Classiques des Vins de France
Numéro d'observation
52467
Date d'ajout
19/08/2010
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de la firme : "Ets Marc Jalibert et Cie"
Numéro d'observation
17737
Date d'ajout
07/07/2009
Description
Précision sur l'activité : Adjonction des firmes : "Jean Beauvillon" et "GDV" à compter du 01-07-2009
Numéro d'observation
29465
Date d'ajout
28/10/2008
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de la firme : CASTEL GRANDS CRUS
Numéro d'observation
6545
Date d'ajout
21/02/2008
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination OENOPRODUCTION Forme juridique SAS Siège social Route du Petit Conseiller RN 89 lieu dit Berti 33750 Beychac et Caillau Rcs 328 139 423
Numéro d'observation
63749
Date d'ajout
26/01/2006
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de firmes : PROMOCOM et CAVE DE VINASSAN
Numéro d'observation
63438
Date d'ajout
24/01/2006
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination PROMOCOM Forme juridique SA Siège social Lieu dit Bertin route du petit conseiller 33750 Beychac et Caillau Rcs Bordeaux 318 149 721
Numéro d'observation
61762
Date d'ajout
12/01/2006
Description
Achat d'un fonds de commerce de négoce de vin incorporé au fonds déjà existant sis route du Petit Conseiller 33750 Beychac et Caillau; vendeur : CELLIERS DE BEYCHAC (RCS BORDEAUX 422 783 621), prix : 70 000 euros; date d'entrée en jouissance à compter du 01/01/2005; lieu des oppositions chez Me François ROMAIN 213 rue du Jardin Public 33300 BORDEAUX publicité légale dans Le Courrier Français du 06/01/2006.
Numéro d'observation
44539
Date d'ajout
15/06/2005
Description
Précision sur l'activité : Ajonction de firmes : CHARLES ETIENNE-ALBERT DUROY-PHILIPPE FORTIN-LOUIS BLANC-LOUIS PHILIPPE- Y ET D DELMAS- JEAN LOUIS DEPARIS-MAITRE CHARLES-CHARLES DE PENA-CHARLES DE JASS-PHILIBERT-MARCEL ANDRE-CHARLES GUARIGUETTE-PIERRE JACQUES-BARON CLEMENT-CLEMENT DE PONSAC-CELLIER DES CABUSTINES-ARTHUR VELENTIN-
Numéro d'observation
44542
Date d'ajout
15/06/2005
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de firmes : NOBLES GRAPES-LOUIS LEON-G.C.S GRANDS CRUS SELECTION-CIGALE-BONBONNET-MAISON CH POURPRE-LOUIS DE CHEVESTRE-ARNAUD FRERES & FILS-ALBERT GUICHARD-LOUIS LEVADOUX-NORBERT GRANNOU-HENRI DURRUTY-DURRUTY ET CHERBERRO-VICTOR VENDRELL-CHESNES CLAIRE-BARON PHILIPPE DE SERRES-LOS TRES CABALLOS-
Numéro d'observation
44546
Date d'ajout
15/06/2005
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de firmes : MANUEL PINTOS-VINYRAMA-PROMOCOM-BARON CLOSSMANN-CLOSSMANN ET CIE-ALFRED CUSTER-ALFRED VIDEAU ET CIE-MAURICE D'ARHAMPE-MAISONS FRANCOIS-CELLIERS DE BEYCHAC-C.V.B CELLIERS DES VIGNOBLES BORDELAIS-MARQUIS DE BEYCHAC-SAV-NOBLE BARON-PHILIPPEDE MONSEGUR-BARON DE VESELY-CHEVAILLEIR DE CAILLAU
Numéro d'observation
44549
Date d'ajout
15/06/2005
Description
Précision sur l'activité : Adjonction de firmes : LES CAVES DE L'EMPEREUR- BVCA BONS VINS ET CEPAGES AQUITAINS-TOUTON SELECTION LTD-SAYBREX INTERNATIONALINC-JOSEPH BUSSEL- C.S.A. LES CHAIX DE SAINT ANDRE-CLEMENT DE BERTIAC-PALAIS DES CHARTRONS-AQA
Numéro d'observation
44536
Date d'ajout
15/06/2005
Description
Précision sur l'activité : Adjonction des firmes : S.OE SUD OENOSERVICES - JF GALHAUD-LEON GALHAUD-MAISON GALHAUD-M MOULIN-CHARLES DE LA LANDE- LES DOMAINES BOUVIGNES- LES DOMAINES MARTINE-LES DOMAINES VICTOR-CHARLES DE LAMONT- LES DOMAINES MAGNUS- CHARLES DE SOULIGNAC-CHARLES DE MONTSOUR-BELAIR EN ROQUE-GUILLAUME DU JARDIN
Numéro d'observation
8614
Date d'ajout
10/03/2004
Description
Précision sur l'activité : A compter du 01-01-2004 : Adjonction de la firme "ANDRE QUANCARD ANDRE"
Numéro d'observation
6184
Date d'ajout
17/02/2004
Description
Prise en location-gérance d'un fonds de commerce de négoce de vin incorporé au fonds déjà existant sis route du Petit Conseiller 33750 BEYCHAC ET CAILLAU; loueur de fonds : SAS VINYRAMA (RCS BORDEAUX 328 139 423); à compter du02/01/2004 jusqu'au 31/12/2004 renouvelable; publié dans LE COURRIER FRANCAIS le 19/12/2003.
Numéro d'observation
10642
Date d'ajout
09/04/2002
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination Société Quim Forme juridique Sarl Siège social Chemin de la Cabeyre 33240 saint André de Cubzac Rcs 403 787 088
Numéro d'observation
60610
Date d'ajout
18/05/2001
Description
Mention pour ordre : Adjonction de la firme : Maison André Quancard
Numéro d'observation
36667
Date d'ajout
16/08/2000
Description
Précision sur l'activité : Firmes : Labuzan, les chais de saint André (au 24-03-2000)
Numéro d'observation
57978
Date d'ajout
28/11/1997
Description
Précision sur l'activité : À compter du 17-11-1997, exploite la firme "Guyon de Bellevue"
Numéro d'observation
40190
Date d'ajout
22/04/1997
Description
Précision sur l'activité : Firme : v. Laurand
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).