Entreprise : EGTN - SIREN 455 504 324
Identité
Dénomination
EGTN
Sigle
EGTN
SIREN (siège)
455 504 324
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1955
Date de fin de la personne morale
20/10/2101
Date de clôture
30/11
Date de la première clôture
30/11/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1895025 EUR
Adresse du siège
PARC LES MOULINS DE LA LYS 59116 HOUPLINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRY DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Dénomination
GVA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris CEDEX 16
Dénomination
FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/10/2011
Siret
45550432400100
Code APE
8292Z - Activités de conditionnement
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Conditionnement, stockage, transport.
Adresse
parc d Activités des Moulins de la Lys - Bâtiment 2
59116 , Houplines - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 2
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
45550432400092
Code APE
8292Z - Activités de conditionnement
Activité principale
Activités de conditionnement
Adresse
30 RUE DU GENERAL KOENIG
59211 , SANTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 34
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
27/06/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 26/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
16/11/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Lille EN DATE DU 14-11-2012 ORDONNANT LA CESSATION TOTALE DE L'ACTIVITE
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
25/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 24-10-2012 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2012/00127 désigne comme liquidateur : SELAS SOINNE représenté par Nicolas SOINNE 68 avenue Peuple Belge 59800 LILLE met fin a la mission de l'administrateur : à la fin de la poursuite de l'activité soit le 21-11-2012, SCP Eric ROUVROY et Gilbert DECLERCQ représentée par Mtre Eric ROUVROY
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
19/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 18/04/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27-02-2013.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
01/03/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE a prononcé en date du 27/02/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012/00127 date de cessation des paiements le 27/02/2012, administrateur : SCP Eric ROUVROY et Gilbert DECLERCQ représentée par Mtre Eric ROUVROY 4 rue Gombert Lille 59000, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAS SOINNE représenté par Nicolas SOINNE 68 avenue Peuple Belge 59800 LILLE, et a ouvert une période d'observation expirant le 27/08/2012, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/10/1955
Description
Historique : DATE DE DEPOT D'ACTE CONSTITUTIF : EN 1890. MODIFICATION DU 2.3.1973 : MISE EN LOCATION GERAN- CE D'UNE PARTIE DE FONDS DE COMMERCE DE TR ANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES, COMPORTANT NOTAMME NT UNE LICENCE B DE ZONE LONGUE, PAR LA SOCIETE JE AN PIERCHON ET CIE 48 BIS RUE DE VALENCIENNES A LI LLE A MR PIERRE AMALBERTI ROUTE DE ST JEANNET A LA GAUDE (ALPES MARITIMES) POUR UNE DUREE DE 5 ANS A COMPTER DU 1.11.1972 POUR PRENDRE FIN LE 31.10.19 77, MAIS AVEC POSSIBILITE DE RESILIATION ANNUELLE MODIFICATION DU 26.8.1976 : DECISION DE CONTINUA- TION DE LA SOCIETE MALGRE LA REDUCTION DE L'ACTIF NET EN DESSOUS DE 1/4 DU CAPITAL SOCIAL CONFORME- MENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 241 DE LA LOI D U 24 JUILLET 1976. SUIVANT AGE DU 28.6.1976 MODIFI CATION DU 14.9.1976 : CESSION PARTIELLE DE L'ACTIV ITE DISTRIBUTION GROUPAGE MESSAGERIE ET DE- MENAGE MENTS A LA SOCIETE ANONYME TRANSPORTS PIERCHON GRI MAUD. LA SOCIETE CONSERVE LE RESTE DE SES ACTIVITE S MODIFICATION DU 3.3.1977 : FIN DE LOCATION GERAN CE CONSENTIE A MR AMALBERTI PAR LA STE JEAN PIERCH ON ET CIE POUR LA PARTIE D'UN FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES, COMPRENANT UNE LICENCE B ZONE LONGUE ET LE VEHICULE 1086 GE 59 A COMPTER DU 31.10.1976 MODIFICATION DU 16.5.1978 : MISE EN LOCATION GERANCE D'UNE PARTIE DE FONDS DE COMMERCE AU PRO- FIT DE LA STE COCHEZ LEVAGE 62 LA MBRES LES AIRES COMPRENANT UNE LICENCE A DE VEHICU LE 5251 JU 59 ET CE POUR UNE DUREE DE 5 ANS A COMP TER DU 1.3.78 MAIS AVEC FACULTE DE RESILIATION ANN UELLE MODIFICATION DU 8.7.1983 : VENTE DU FONDS DE COM- MERCE EXPLOITE JUSQU'A CE JOUR PAR LA SOCIET E COCHEZ LEVAGE A LA SENTINELLE 141, AV. JEAN JAUR ES UNE LICENCE DE CLASSE A DE TRANSPORTS PUBLICS D E MARCHANDISES EN ZONE LONGUE, UNE LICENCE DE CLAS SE A DE LOCATION, MODELE 11.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).