Entreprise : ENTREPRISE GEORGES CAZEAUX - SIREN 454 502 568
Identité
Dénomination
ENTREPRISE GEORGES CAZEAUX
SIREN (siège)
454 502 568
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1954
Début d’activité
01/01/1947
Date de fin de la personne morale
30/11/2095
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation d'une entreprise générale de travaux de pierre.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
161000 EUR
Adresse du siège
54 RUE LEON BLUM 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLEUZE VALERIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
FORTIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
ROSE PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Sainghin-en-Weppes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1947
Siret
45450256800016
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'une entreprise générale de travaux de pierre.
Adresse
54 RUE LEON BLUM
59930 , LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/11/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 27/11/2013 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2013/724 désigne comme liquidateur : Maître Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 59290 WASQUEHAL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/08/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 05/08/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013/724 date de cessation des paiements le 30/06/2013, administrateur : Me BONDROIT Jean-Jacques 119 rue JACQUEMARS GIELEE 59000 LILLE, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Maître Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 59290 WASQUEHAL, et a ouvert une période d'observation expirant le 05/02/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/12/1954
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LES ANNONCES LEG ALES DU NORD ET DU PAS DE CALAIS DU 30.4.1947.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).