Entreprise : SERIGRAPHIE CARPENTIER BORDEAUX - SIREN 454 201 898
Identité
Dénomination
SERIGRAPHIE CARPENTIER BORDEAUX
SIREN (siège)
454 201 898
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1954
Date de fin de la personne morale
07/11/2053
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38700 EUR
Adresse du siège
49 RUE PIERRE BAOUR 33300 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER JACKY
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Tournefeuille
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER MICHEL RENE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Cestas
Nom, Prénom(s)
KOEMMERER RENEE YVONNE
Nom d'usage
CARPENTIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1925
Commune de résidence
Tournefeuille
Nom, Prénom(s)
BENDAYAN MAIR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BENTOLILA PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/07/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/03/1954
Siret
45420189800045
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Impression en serigraphie sur tous supports publicite routiere et exterieure, travaux de pelliculage et faconnage pour l'imprimerie.
Adresse
49 RUE 49 Rue Pierre Baour
33300 , Bordeaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1986
Siret
45420189800037
Enseigne
MEDIAFFICHE
Code APE
222C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CONCEPTION ET REALISATION DE SUPPORTS PUBLICITAIRES PAR IMPRESSION OU SERIGRAPHIE
Adresse
59 RUE DU DR SCHWEITZER
33140 , VILLENAVE D'ORNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59528
Date d'ajout
03/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21/12/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Laurent Mayon . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80942
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 22/01/2014 nommant Simon Jean juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
2690
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 18/01/2012 nommant Mme Garcia-Plotard Raphaëlle juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1920
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 18/01/2012 nommant Mme Garcia-Plotard Raphaëlle juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
84789
Date d'ajout
15/07/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononce en date du 13/07/2011 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , sous le numéro 2011J00690 , date de cessation des paiements 06/07/2011 désigne juge commissaire Franc Philippe , juge commissaire suppléant Hazard Claude , liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Avenue Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
35127
Date d'ajout
27/01/2010
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 20/01/2010 nommant Franc Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2111
Date d'ajout
17/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16/01/2008 nommant Guerineau François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18826
Date d'ajout
28/09/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26/09/2007 , arrêtant le plan de continuation, , nomme commissaire à l'exécution du plan Me CERA Serge 58 Rue Saint Genes 33000 BORDEAUX , nom du juge commissaire : GUERINEAU Francois
Numéro d'observation
4709
Date d'ajout
26/04/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux En date du 25/04/2007 A autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 08/11/2007
Numéro d'observation
94226
Date d'ajout
17/01/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17/01/2007 nommant M. GUERINEAU Francois juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
87886
Date d'ajout
09/11/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , prononce en date du 08/11/2006 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2006J00815 , date de cessation des paiements le 30/10/2006 désigne Juge Commissaire M. BOURGUES Daniel , Juge Commissaire suppléant M. LIQUARD Antoine , Administrateur Me CERA Serge 58 Rue Saint Genes 33000 BORDEAUX avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire SELARL Laurent MAYON 54 Cours Georges-Clemenceau 33000 BORDEAUX , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
84045
Date d'ajout
27/09/2006
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 18-09-2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N[ GESTION SIEGE SOCIAL BORDEAUX 54 B 189
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).