Entreprise : SCI PAVILA - SIREN 454 099 292
Identité
Dénomination
SCI PAVILA
SIREN (siège)
454 099 292
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2004
Date de fin de la personne morale
16/06/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
25 RUE DE LA PAIX - CHERBOURG 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cherbourg
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHOEUN RATTANA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
UN LYDIA
Nom d'usage
WALTER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Nom, Prénom(s)
PHOEUN BOPHAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
BOPHAN ANNE-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
PHOEUN PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/06/2004
Siret
45409929200012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, administration de tous immeubles dont un immeuble sis à Caen rue du buron et avenue de Thiès
Adresse
25 RUE 25 rue de la Paix
50100 , Cherbourg-en-Cotentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cherbourg
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
148
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Radiation du RCS le 13/01/2020 avec effet au 13/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2479
Date d'ajout
21/11/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2013 : Partant : PHOEUN Véronique Ponak, Gérant Nouveau : PHOEUN Paul, Gérant, Associé Nouveau : PHOEUN Bophan, Associé Nouveau : BOPHAN Anne-Marie, Associé Nouveau : PHOEUN Rattana, Associé Nouveau : WALTER Lydia, Associé AGE du 19/10/2014. L'agriculteur normand du 20/11/2014.
Numéro d'observation
3391
Date d'ajout
05/12/2005
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUITE A CREATION DU FONDS D ACQUISITION, PROPRIETE, GESTION, ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES DONT UN IMMEUBLE SIS A CAEN RUE DE BURON ET 41 AVENUE DE THIES SIS 25 RUE DE LA PAIX 50100 CHERBOURG Date d'effet : 30/06/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).