Entreprise : EASYMMO - SIREN 454 077 496
Identité
Dénomination
EASYMMO
SIREN (siège)
454 077 496
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2004
Début d’activité
01/07/2004
Date de fin de la personne morale
22/06/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
agence immobilière transaction sur immeubles et fonds de commerce
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
17 QUAI L’HERMINIER 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SAUVAGE CAPITAL GROUPE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
45407749600015
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
agence immobilière transaction sur immeubles et fonds de commerce
Autres Activités
agence immobilière transaction sur immeubles et fonds de commerce
Adresse
17 QUAI L’HERMINIER
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
45407749600023
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
RUE JEAN FOUCHER
44250 , SAINT-BREVIN-LES-PINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES GRANDS MATS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
15/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 14/02/2024 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
14/09/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 13/09/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023-160, date de cessation des paiements le 05/08/2023, et a désigné Madame Béatrice DAVID : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Daniel NOBLET, liquidateur SELARL PHILIPPE DELAERE et associé en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/08/2010
Description
966020100825 ********* FERMETURE ETABLISSEMENT Date d'effet de la formalité: 1/7/2010 ... Anc établissement secondaire : rue Jean Foucher Les Grands Mats 44250 SAINT BREVIN LES PINS disparition du fonds
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/12/2007
Description
965020071228 ********* Inscript.Complémentaire avec création Date d'effet de la formalité: 01/01/2008 ... Nouvel établissement secondaire : rue Jean Foucher Les Grands Mats 44250 SAINT BREVIN LES PINS Activité : Agence immobilière transaction sur immeuble et fonds de commerce
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/12/2006
Description
885020061201 ********* Perte de capital Date d'effet de la formalité: 30/10/2006
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/2006
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à LA 1/2 du capital social, suite à décision du 30/10/2006.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
19/12/2005
Description
225020051219 ********* Changement de gérant Date d'effet de la formalité: 31/10/2005 Anc. Gerant : Mme LESTURGIE née LEGUAY Sylvie Yvette. GERANT : Mme BESSONNET Francoise.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).