Entreprise : REBENPA - SIREN 454 038 068
Identité
(Entreprise radiée le 08/04/2021)
Dénomination
REBENPA
SIREN (siège)
454 038 068
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2004
Date de fin de la personne morale
20/06/2103
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
3 B RUE EMMANUEL DESBIOT 14000 CAEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POULAIN MICHEL , JULES , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
FAULIN JEANNE , LEONTINE , BERNADETTE
Nom d'usage
POULAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1934
Commune de résidence
Caen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/2004
Siret
45403806800010
Adresse
18 RUE DE BERNIERES
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/06/2004
Siret
45403806800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la construction, la gestion, l'exploitation de tous biens et droits immibiliers, la souscription et la gestion de parts de sociétés à vocation immobilière.
Adresse
3 B RUE 3 Bis Rue Emmanuel Desbiot
14000 , Caen - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6430
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Dissolution à compter du 15/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2020, liquidateur : POULAIN Michel, Jules, Jean, siège de la liquidation : 3 Bis Rue Emmanuel Desbiot 14000 Caen, parution de la publicité légale : La voix - Le Bocage en date du 21/01/2021
Numéro d'observation
5205
Date d'ajout
18/10/2004
Description
Transfert du siège social Ancienne adresse : 18 Rue de Bernières, 14000 Caen. Nouvelle adresse : 3 Bis, rue Emmanuel Desbiot, 14000 Caen. Changement de gérant. Ancien gérant : QUITTET Bernard. Nomination de 2 co-gérants : POULAIN Michel et POULAIN née FAULIN Jeanne Date d'effet : 12/10/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).