Entreprise : M.A.G. - SIREN 453 998 312
Identité
Dénomination
M.A.G.
SIREN (siège)
453 998 312
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2010
Début d’activité
20/10/2010
Date de fin de la personne morale
18/11/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et exploitation d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
3 AV LANNELONGUE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEZIER ANNIE , ANGELE , MARIE , GINETTE
Nom d'usage
LARGENTON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
HAMARD MARC , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
La Ferté-Macé
Nom, Prénom(s)
HAMARD GERARL , MARC , MARCEL , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/10/2010
Siret
45399831200020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et exploitation d'immeubles
Autres Activités
Propriété et exploitation d'immeubles
Adresse
3 AV LANNELONGUE
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/06/2004
Siret
45399831200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 BD LOUIS ARMAND
53940 , SAINT-BERTHEVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/11/2010
Description
- actes constitutifs déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de LAVAL le 17/6/2004 sous n° A929
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/11/2010
Description
700020101122 DCRF20101122 ***** SCI Tranfert siège social dans ressort ***** Changement de dénomination sociale ***** Changement de gérance et d'associés Date d'effet de la formalité: 20/10/2010 ... Nouveau siège social : 3 avenue Lannelongue 44500 LA BAULE Gérant associé indéfinim. Resp : Mr HAMARD Marc Associé indéfiniment responsab : Madame LARGENTON née BEZIER Annie Angèle Marie Gin. Associé indéfiniment responsab : Mr HAMARD Gérarl Marc Marcel Raymond. Ancien gérant : Mr Gérard GARNIER Changement de dénomination sociale : - Ancienne : GEMASEVA - Nouvelle : M.A.G. ... Ancien siège social : 14 Bd Louis Armand 53940 SAINT BERTHEVIN (RCS de LAVAL)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).