Entreprise : GRAINS D'OC - SIREN 453 988 370
Identité
Dénomination
GRAINS D'OC
SIREN (siège)
453 988 370
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2004
Début d’activité
13/07/2004
Date de fin de la personne morale
19/07/2054
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Négoce de céréales et autres grains commerce des approvisionnements de l'agriculture
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Capital social
261000 EUR
Adresse du siège
410 CHE DES CARDAYRES 32490 MONFERRAN-SAVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT JEROME , VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
L'Isle-Jourdain
Nom, Prénom(s)
PELICOT XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Colomiers
Dénomination
Cabinet Pierre KULPA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
L'union
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/07/2004
Siret
45398837000020
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce de céréales et autres grains commerce des approvisionnements de l'agriculture
Adresse
410 CHE DES CARDAYRES
32490 , MONFERRAN-SAVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
45398837000012
Code APE
511A
Adresse
LE COUGET
09130 , CARLA-BAYLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C M JEAN DE LAUNAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3226
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Changement de gérant à compter du 01/03/2018 : - Partant : ARNAUD Philippe, Gérant - Nouveau : LAURENT Jérôme, Vincent, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1953
Date d'ajout
26/06/2014
Description
Modifications relatives aux Commissaires aux Comptes à compter du 16/10/2013 : - Partant : PELICOT Bernard, Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : Cabinet Pierre KULPA, Commissaire aux comptes suppléant - Changement de qualité : PELICOT Xavier, Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
882
Date d'ajout
14/03/2013
Description
--- Augmentation de capital à compter du 06/02/2013 --- - Ancien : 86 250 € - Nouveau : 261 000 €
Numéro d'observation
3571
Date d'ajout
15/11/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/10/2010 : Changement de Commissaire aux Comptes Suppléant : Partant : Cabinet Pierre KULPA (nommé le 19/05/2005) Nouveau C.C.S.: Mr PELICOT Xavier Le Mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire, Me Bernard PELICOT, nommé le 19/05/2005, a été renouvelé.
Numéro d'observation
1535
Date d'ajout
13/06/2005
Description
Augmentation du capital Augmentation du capital social de 40 500 € A 86 250 €. Date d'effet : 01/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).