Entreprise : ARCHICONCEPT - SIREN 453 969 024
Identité
Dénomination
ARCHICONCEPT
SIREN (siège)
453 969 024
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2006
Début d’activité
01/01/2019
Date de fin de la personne morale
03/12/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2011
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Recherche, étude et négociation de bâtiments à usage professionnel et commercial. Création, acquisition, location, prise en location-gérance de tout fonds de commerce, prise à bail, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; assistance à tous maître d'ouvrage ; prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
88 AV GABRIEL PERI 38150 ROUSSILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EXERTIER STEPHANIE , CAROLINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
BMA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
45396902400034
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
88 AV GABRIEL PERI
38150 , ROUSSILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/2004
Siret
45396902400018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
50 CRS VITTON
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/006512
Date d'ajout
07/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 07/07/2020 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan arrêté le 29 janvier 2019. Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET 1 rue du Musée 38200 Vienne Date de cessation des paiements : 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002448
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 25/02/2020 autorisant la modification du plan de redressement
Numéro d'observation
F19/001169
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 29/01/2019 prononçant l'arrêt du plan de redressement pour une durée de 8 ans. Commissaires à l'exécution du plan : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET 1 rue du Musée 38200 Vienne
Numéro d'observation
F18/007626
Date d'ajout
24/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24/07/2018 de désignation d'un administrateur judiciaire. Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP, représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Numéro d'observation
F18/007625
Date d'ajout
24/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24/07/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 30/01/2019, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F18/001956
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/10/2017.
Numéro d'observation
F18/001074
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 30/01/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET 1 rue du Musée 38200 Vienne Date de cessation des paiements : 08/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).