Entreprise : LUKI - SIREN 453 915 050
Identité
(Entreprise radiée le 10/03/2021)
Dénomination
LUKI
SIREN (siège)
453 915 050
Date d'immatriculation au RNE
09/06/2004
Fermeture de l'établissement - 45391505000018
- Date d'effet de la fermeture : 13/12/2020
Date de fin de la personne morale
08/06/2103
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
19 AV DU GENERAL KOENIG 13090 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES CHEVALIERE BT A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TARDIVAT CAROLINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
GERARD LUDOVIC , HERVE , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Marseille 8e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/05/2004
Siret
45391505000018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion, administration et disposition de tous biens meubles ou immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes formes y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions ou obligations, parts sociales, la prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, les emprunts et en général toutes opérations ayant trait à l'objet ci-dessus défini, en tout pays
Adresse
19 AV 19 avenue Koenig
13090 , Aix-en-Provence - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Résidence la Chevalière Bat. G
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6661
Date d'ajout
10/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 13/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/07/2020
Description
Dissolution à compter du 08/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/05/2020, liquidateur : GERARD Ludovic, Hervé, Pierre, siège de la liquidation : 310 Rue Paradis 13008 Marseille 8e Arrondissement, parution de la publicité légale : Les Nouvelles Publications en date du 10/07/2019
Numéro d'observation
6763
Date d'ajout
21/07/2005
Description
Transfert du siège social ANCIEN SIEGE SOCIAL ET ANCIEN ETABLISSEMENT PRINCIPAL :19 AVENUE KOENING LA CHEVALIERE BAT A 13090 AIX EN PCE NOUVEAU SIEGE SOCIAL ET NOUVEL ETABLISSEMENT PRINCIPAL :19 AVENUE KOENING BAT G LA CHEVALIERE 13090 AIX EN PCE Date d'effet : 17/07/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).