Entreprise : INTERNATIONAL TRUCK CENTER - SIREN 453 880 395
Identité
Dénomination
INTERNATIONAL TRUCK CENTER
Sigle
I T C
SIREN (siège)
453 880 395
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2004
Début d’activité
12/05/2004
Date de fin de la personne morale
09/06/2103
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
ACHAT, VENTE, IMPORT-EXPORT DE TOUS VEHICULES A MOTEURS.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LD LE DETOURBE 28500 VERT-EN-DROUAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE KARL , GASTON , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
COUDRES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/05/2004
Siret
45388039500018
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT, VENTE, IMPORT-EXPORT DE TOUS VEHICULES A MOTEURS.
Adresse
LD LE DETOURBE
28500 , VERT-EN-DROUAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
778
Date d'ajout
20/05/2005
Description
L'ASSOCIE UNIQUE A DECIDE LORS DE L'AGO DU 20 NOVEMBRE 2004, DE REMPLACER, A COMPTER DU 1ER MARS 2005, LE GERANT MONSIEUR MICHEL LEFEVRE PAR MONSIEUR KARL LEFEVRE. * Ancien Gérant : MONSIEUR MICHEL LEFEVRE. * Nouveau Gérant : MONSIEUR KARL LEFEVRE. Date d'effet : 01/03/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).