Entreprise : ENTRE MARQUES - SIREN 453 851 131
Identité
Dénomination
ENTRE MARQUES
Sigle
EM
SIREN (siège)
453 851 131
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2004
Début d’activité
01/06/2004
Date de fin de la personne morale
09/06/2103
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/05/2005
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Le conseil la conception et la vente de prestations en communication et en marketing la conception et la vente de prestations Etd'abonnements a un site internet l'exploitation de base de données marketing sur internet
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
94 BD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIAL JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
45385113100038
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil la conception et la vente de prestations en communication et en marketing la conception et la vente de prestations Etd'abonnements a un site internet l'exploitation de base de données marketing sur internet
Adresse
94 BD AUGUSTE BLANQUI
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
45385113100012
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
77 B AV D'ITALIE
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2012
Siret
45385113100020
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
37 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B1083723
Date d'ajout
01/02/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 01/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B1083721
Date d'ajout
29/06/2017
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 29/06/2017, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201701767, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 01/06/2017, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. David Richier , LIQUIDATEUR SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
24/02/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24/02/2017, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Jean-François Vial, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 8 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan la SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve, 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10 , maintient ,la SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve, 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201502703
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
30/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30/09/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24/09/2016, soit jusqu'au 24/03/2017
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
01/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01/04/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24/03/2016, soit jusqu'au 24/09/2016
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
24/09/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 24/09/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201502703 date de cessation des paiements le 15/09/2015, et a désigné juge commissaire : M. David Richier, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 24/03/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).