Entreprise : H.R.T. - SIREN 453 848 756
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2024)
Dénomination
H.R.T.
SIREN (siège)
453 848 756
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2004
Date de fin de la personne morale
06/06/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37200 EUR
Adresse du siège
61 RUE SERVAN 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTTET PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VAL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
45384875600012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
21 RUE BONAPARTE
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
45384875600020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EN FRANCE ET PARTOUT DANS LE MONDE, LES CONSEILS EN ORGANISATIONET DIRECTION DES AFFAIRES, CONSULTATION PROFESSIONNELLE D'AFFAIRES, ESTIMATIONS EN AFFAIRES COMMERCIALES, ETUDES DE MARCHES, EXPERTISES EN AFFAIRES, RECUEIL DE DONNEES DANS UN FICHIER CENTRALGESTION DES FICHIERS INFORMATIQUES, DIFFUSION D'ANNONCES PUBLICITAIRES, LOCATION D'ESPACES PUBLICITAIRES, LES AFFAIRES FINANCIERES, ANALYSES FINANCIERES, ASSURANCE, CONSTITUTION DE CAPITAUX INVESTISSEMENT DE CAPITAUX, ESTIMATIONS FINANCIERES, (ASSURANCES,BANQUES) SERVICES FIDUCIAIRES, SERVICES DE FINANCEMENT, CONSTITUTION DE FONDS, PLACEMENT DE FONDS, GERANCE DE FORTUNES, PRET SUR GAGE CAUTIONS (GARANTIES), INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX, INFORMATIONS EN MATIERE D'ASSURANCE, INFORMATIONS FINANCIERES, PLACEMENT DE FONDS, PRET (FINANCES) ET TRANSACTIONS FINANCIERES, LA SOCIETE PEUT PRENDRE TOUTES PARTICIPATIONS ET TOUS INTERETS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES DONT L'ACTIVITE SERAIT DE NATURE A FACILITER LA REALISATION DE SON OBJET SOCIAL, ELLE PEUT AGIR DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, SOIT SEULE, SOIT EN ASSOCIATION, PARTICIPATION, GROUPEMENT OU SOCIETE, AVEC TOUTES AUTRES PERSONNES OU SOCIETES ET REALISER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT LES OPERATIONS ENTRANT DANS SON OBJET
Adresse
155 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/2023
Siret
45384875600038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
61 RUE SERVAN
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B1065535
Date d'ajout
07/02/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B1065531
Date d'ajout
15/12/2023
Description
Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique la société GROUPE JEAN-LOUIS THOUARD 487 681 983 RCS Paris
Numéro d'observation
2004B1065529
Date d'ajout
15/12/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 30-11-2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).