Entreprise : SPECTACLES EN LIBERTE - SIREN 453 836 777
Identité
Dénomination
SPECTACLES EN LIBERTE
SIREN (siège)
453 836 777
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2004
Date de fin de la personne morale
04/07/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
148 RUE DE VINCENNES 93100 MONTREUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRI DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
HERCE SOLANGE , MARIE , LAURENCE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2004
Siret
45383677700038
Nom commercial
SPECTACLES EN LIBERTE
Enseigne
SPECTACLES EN LIBERTE
Code APE
9001Z - Arts du spectacle vivant
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production de spectacles
Adresse
148 RUE 148 Rue de Vincennes
93100 , Montreuil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2004
Siret
45383677700012
Code APE
9001Z - Arts du spectacle vivant
Nature de l'établissement
Activité principale
Arts du spectacle vivant
Adresse
115 RUE VAILLANT COUTURIER
93220 , GAGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/2012
Siret
45383677700020
Code APE
9001Z - Arts du spectacle vivant
Nature de l'établissement
Activité principale
Arts du spectacle vivant
Adresse
89 RUE ROBESPIERRE
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53034
Date d'ajout
06/10/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2020 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/10/2020
Description
Dissolution à compter du 31/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2020, liquidateur : FERRI Dominique, siège de la liquidation : 148 Rue de Vincennes 93100 Montreuil, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 10/09/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).