Entreprise : SCI STRASBOURG - SIREN 453 818 932
Identité
Dénomination
SCI STRASBOURG
SIREN (siège)
453 818 932
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2004
Début d’activité
12/05/2004
Date de fin de la personne morale
06/06/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
CHE DE LANADAN 29900 CONCARNEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERVE CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Andernos-les-Bains
Nom, Prénom(s)
HERVE DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
HERVE GWENAEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Paris 10
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/05/2004
Siret
45381893200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Adresse
CHE DE LANADAN
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4688
Date d'ajout
21/08/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/01/2015 : Partant : HERVE Jean, Gérant Nouveau : HERVE Gwénael, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : HERVE Dominique, Associé indéfiniment responsable Nouveau : HERVE Christine, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).