Entreprise : KRISTO - SIREN 453 796 914
Identité
(Entreprise radiée le 23/10/2008)
Dénomination
KRISTO
SIREN (siège)
453 796 914
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2004
Fermeture de l'établissement - 45379691400019
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2007
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
23000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE L HOSPICE 62300 LENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Noyelles-sous-Lens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/2004
Siret
45379691400019
Enseigne
KRISTO
Code APE
930D
Origine du fonds
Création
Activité principale
salon de coiffure et d'esthétique, maison de beauté, compléments capillaires
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Adresse
3 RUE 3 RUE de l'Hospice
62300 , Lens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1606
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 22/01/2021, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE KRISTO (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 06/04/2007 ) Date d'effet : 22/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
6886
Date d'ajout
23/10/2008
Description
Radiation du RCS le 23/10/2008 avec effet au 01/06/2007
Numéro d'observation
2753
Date d'ajout
05/06/2007
Description
En date du 01/06/2007, jugement prononçant la liquidation judiciaire de KRISTO SARL a confirmé MME Claire BERTIN comme Juge Commissaire, a nommé SELARL SOINNE comme Mandataire Liquidateur, et a maintenu au 04/04/2007 la date de cessation des paiements, sans poursuite d'activité. Date d'effet : 01/06/2007 Date d'effet : 01/06/2007
Numéro d'observation
1766
Date d'ajout
11/04/2007
Description
En date du 06/04/2007, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, statuant commercialement a prononcé le redressement judiciaire et a désigné MME Claire BERTIN, comme Juge Commissaire ou à défaut le Juge plus récemment nommé à la Chambre Commerciale. A nommé ME N. SOINNE, MEMBRE-ASSOCIE DE LA SELARL SOINNE 202, PL. LAMARTINE 62400 BETHUNE, comme Mandataire Judiciaire. et a fixé la date de cessation des paiements au 04/04/2007.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIBERE A HAUTEUR : 8000 EUROS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
90 2007-04-06 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2007-04-06 BETHUNE SELARL SOINNE,90 2007-06-01 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2007-06-01 BETHUNE SELARL SOINNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).