Entreprise : VAL DE GERS OPTIQUE - SIREN 453 723 496
Identité
Dénomination
VAL DE GERS OPTIQUE
SIREN (siège)
453 723 496
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2004
Début d’activité
01/07/2004
Date de fin de la personne morale
01/06/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes activités liées à l'achat pour revente de lunettes et accessoires, d'articles d'optique, accessoires de photographie et accessoires de station Météo.
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
7 AV DU GENERAL DE GAULLE 32260 SEISSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOMBAL JOSIANE , FRANCOISE , ANTOINETTE
Nom d'usage
PIROVANO
Qualité
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Seissan
Nom, Prénom(s)
PIROVANO VIRGINIE
Nom d'usage
GARANDEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Artiguedieu
Nom, Prénom(s)
PIROVANO THIERRY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Seissan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
45372349600015
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités liées à l'achat pour revente de lunettes et accessoires, d'articles d'optique, accessoires de photographie et accessoires de station Météo.
Adresse
7 AV DU GENERAL DE GAULLE
32260 , SEISSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1974
Date d'ajout
06/07/2011
Description
-- Nomination d'une représentant permanent à compter du 01/07/2010 -- Nouveau : PIROVANO Josiane, née BOMBAL, Personne ayant le pouvoir d'engager la société
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2852
Date d'ajout
05/10/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/07/2010: - Ancienne forme : Société à Responsabilité Limitée (SARL) - Nouvelle forme : Société par Actions Simplifiée (SAS) Modification dans l'intitulé de l'adresse du siège et établissement principal (renumérotation de l'avenue) sans transfert physique à compter du 01/09/2010: - Ancien libellé adresse du siège et principal: 3 avenue du Général de Gaulle - 32260 Séissan - Nouveau libellé adresse du siège et principal: 7 avenue du Général de Gaulle - 32260 Séissan Augmentation de capital à compter du 01/09/2010: - Ancien : 10 000 Euro - Nouveau : 20 000 Euro Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 01/07/2010 : Nouveau : PIROVANO Thierry, Directeur Général Changement de qualité : GARANDEL Virginie née PÏROVANO Gérante devient Présidente
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).