Entreprise : SCI P E V G - SIREN 453 662 017
Identité
Dénomination
SCI P E V G
SIREN (siège)
453 662 017
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2004
Début d’activité
06/05/2004
Date de fin de la personne morale
31/05/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU SAULE MONSIEUR 02160 BOURG-ET-COMIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELLIS OHILIPPE , BERNARD , LEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Bourg-et-Comin
Nom, Prénom(s)
GITTARD EMMANUELLE , ALICE , SUZANNE
Nom d'usage
DELLIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Bourg-et-Comin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/05/2004
Siret
45366201700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Autres Activités
acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Adresse
1 RUE DU SAULE MONSIEUR
02160 , BOURG-ET-COMIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/06/2004
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2004A287 le 01/06/2004 --- Publici té au Journal : L'UNION --- Parution au Journal le 18/05/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).