Entreprise : CHAMMAS ET MARCHETEAU SELARL - SIREN 453 629 339
Identité
Dénomination
CHAMMAS ET MARCHETEAU SELARL
SIREN (siège)
453 629 339
Date d'immatriculation au RNE
18/05/2004
Début d’activité
18/05/2004
Date de fin de la personne morale
17/05/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activité principale
Exercice en commun de la profession d'avocat
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
5 VLA BALLU 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHAUFUSS LOLA
Nom d'usage
CHAMMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Moreau CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lecocq NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Spinasse AUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SEVENNEC CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sevegrand Lions PIERRE-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Metais ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Sevrier
Nom, Prénom(s)
BIED-CHARRETON COLINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
Blondeau CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Chaville
Nom, Prénom(s)
Chapron JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Cavet STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Grolleau STEPHANIE
Nom d'usage
Brejaud
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Triel sur Seine
Nom, Prénom(s)
PRODHOMME ISABELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
EXCELIA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/05/2004
Siret
45362933900038
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun de la profession d'avocat
Adresse
5 VLA BALLU
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/2019
Siret
45362933900046
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun de la profession d'avocat
Adresse
2 B PL FRANCOIS II
44200 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/05/2004
Siret
45362933900012
Code APE
741A
Adresse
54 AV HOCHE
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54-56
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
45362933900020
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
18 RUE DE VIENNE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/06/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 03-05-2024 - SUPPRESSION DU FONDS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).