Entreprise : STM - RAVAL - SIREN 453 616 773
Identité
Dénomination
STM - RAVAL
SIREN (siège)
453 616 773
Date d'immatriculation au RNE
18/05/2004
Date de fin de la personne morale
17/05/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7625 EUR
Adresse du siège
79 RUE GALLIENI 95170 DEUIL-LA-BARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAVARES MENDES SERGIO
Nom d'usage
TAVARES MENDES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Villetaneuse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45361677300017
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
revetements de facades isolations interieures et exterieures peinture decoration
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Adresse
79 RUE 79 Rue GALLIENI
95170 , Deuil-la-Barre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10650
Date d'ajout
29/03/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 29/03/2013 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mme Christine Salmon , nom du liquidateur : Me Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/03/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73060
Date d'ajout
21/10/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 21/10/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J00877 , date de cessation des paiements le 21/04/2010 , désigne juge commissaire Mme Christine Salmon , juge commissaire suppléant M. Gérard Maury , liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
32 2011-10-21 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2011-10-25 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE MANDIN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).