Entreprise : CAFE LOUIS - SIREN 453 575 664
Identité
Dénomination
CAFE LOUIS
SIREN (siège)
453 575 664
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2004
Début d’activité
01/10/2019
Date de fin de la personne morale
12/05/2103
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Gestion de titres et prise de prise de participations
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
14490 EUR
Adresse du siège
45 AV DE LA GARE 48200 SAINT-CHELY-D'APCHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUZAIRE JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Paris 9e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2019
Siret
45357566400025
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion de titres et prise de prise de participations
Adresse
45 AV DE LA GARE
48200 , SAINT-CHELY-D'APCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
45357566400017
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
3 RUE AGIER
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1385
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Transfert du siège social à compter du 10/07/2019 : Ancienne adresse : 3 Rue d'Agier 38000 Grenoble Nouvelle adresse : 45 avenue de la Gare 48200 Saint-Chely d'Apcher Date d'immatriculation au RCS Grenoble : 13/05/2019 La société est sans activité depuis le 02/10/2017 Augmentation de capital à compter du 10/07/2019 : ancien : 8 050¿ nouveau : 14 490¿ Modification-extension de l'objet social et des principales activités de l'entreprise à compter du 10/07/2019 Changement de domicile de ROUZAIRE Jean-Louis, Gérant à compter du 10/07/2019 : ancien : 3 rue Leconte de Lisle 38100 Grenoble nouveau : 28 rue Chaptal 75009 Paris 09
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège sans exploitation d'établissement
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La mise en sommeil ne dispense pas de déposer les comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce et elle ne peut excéder une période de 2 ans. Au-delà, les associés doivent décider soit la reprise d'activité, soit la dissolution suivie de la liquidation de la société.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).