Entreprise : SOPRANO INDUSTRY SAS - SIREN 453 574 337
Identité
Dénomination
SOPRANO INDUSTRY SAS
SIREN (siège)
453 574 337
Date d'immatriculation au RNE
14/05/2004
Début d’activité
01/04/2004
Date de fin de la personne morale
13/05/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Holding, toutes opérations portant sur tous biens ou ensembles de biens ou services concernant les industries électriques, électroniques, construction et équipements pour matériel ferroviaire roulant, systèmes de conditionnement d'air, d'automatismes, convertisseurs d'énergie pour applications industrielles ou connexes ainsi que toutes autres activités pouvant s'y rattacher ou concourir à leur développement
Code APE
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Capital social
3271491 EUR
Adresse du siège
40 RUE CONDORCET 38090 VAULX-MILIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNOLOGIQUE DE L IS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHAUD YANN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BOUQUET JEROME
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DEBRUN BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
DUVERNEUIL YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MOREAU CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Neyron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45357433700011
Code APE
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Holding, toutes opérations portant sur tous biens ou ensembles de biens ou services concernant les industries électriques, électroniques, construction et équipements pour matériel ferroviaire roulant, systèmes de conditionnement d'air, d'automatismes, convertisseurs d'énergie pour applications industrielles ou connexes ainsi que toutes autres activités pouvant s'y rattacher ou concourir à leur développement
Adresse
40 RUE CONDORCET
38090 , VAULX-MILIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNOLOGIQUE DE L IS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/013902
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 31/08/2021 prenant en compte la modification des modalités d'exercice de sa profession par Maître Marie DUBOIS et désignant la Selarl Marie Dubois, représentée par Me Marie DUBOIS, 32 rue Molière 69454 Lyon CEDEX 06 au lieu et place de la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Me Marie DUBOIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/000531
Date d'ajout
17/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 17/01/2017 modifiant la date de cessation des paiements. Nouvelle Date de cessation des paiements : 31/10/2014
Numéro d'observation
F16/000187
Date d'ajout
08/01/2016
Description
Jugements du tribunal de commerce de VIENNE du 05/01/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Me BILLIOUD, 1 rue du Musée, 38200 VIENNE et lSelarl ALLIANCE MJ, représentée par Me DUBOIS ou Me DUBOIS-PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement des liquidateurs judiciaires précédemment désignés.
Numéro d'observation
F15/009506
Date d'ajout
17/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 17/11/2015 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateurs-judiciaires : Maître BILLIOUD Jean-Michel 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE et Selarl MDP, représentée par Maître DUBOIS ou Maître DUBOIS-PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON Date de cessation des paiements : 17/11/2015
Numéro d'observation
F07/004274
Date d'ajout
15/11/2007
Description
Apport partiel d'actif de la société de la société SOPRANO dont le siège social est 40, rue Condorcet Parc Technologique de l'Isle d'abeau 38090 VAULX MILIEU, 389 381 278 RCS VIENNE, à compter du 02 novembre 2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).