Entreprise : SCI SANDRINE - SIREN 453 569 329
Identité
(Entreprise radiée le 22/05/2020)
Dénomination
SCI SANDRINE
SIREN (siège)
453 569 329
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2004
Fermeture de l'établissement - 45356932900023
- Date d'effet de la fermeture : 03/02/2020
Fermeture de l'établissement - 45356932900015
- Date d'effet de la fermeture : 03/12/2019
Date de fin de la personne morale
11/05/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
1 RUE CROIX JEANNE MALIGNE 95380 LOUVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHANT SANDRINE , FREDERIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Louvres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/04/2004
Siret
45356932900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE PABLO PICASSO
93440 , DUGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/12/2019
Siret
45356932900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition, la location, la prise en location, la démolition, la rénovation, la construction, l'administration, la gestion, l'exploitation de tous immeubles bâtis et non bâtis destinés à la location.
Adresse
1 RUE 1 Rue de la Croix Jeanne Maligne
95380 , Louvres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11114
Date d'ajout
22/05/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/05/2020
Description
Dissolution à compter du 03/02/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/02/2020, liquidateur : MARCHANT Sandrine, Frédérique, siège de la liquidation : 1 Rue de la Croix Jeanne Maligne 95380 Louvres, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 05/05/2020
Numéro d'observation
10520
Date d'ajout
15/05/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/02/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1049
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Pontoise par suite de transfert du siège social à compter du 03/12/2019 du 12 Rue Pablo Picasso 93440 Dugny au 1 Rue de la Croix Jeanne Maligne 95380 Louvres Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) Ancienne valeur : 12 Rue Pablo Picasso 93440 Dugny
Numéro d'observation
57355
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
426
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
20235
Date d'ajout
21/01/2019
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
426
Date d'ajout
21/01/2019
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
40692
Date d'ajout
28/10/2009
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite à rappel d'obligations légales
Numéro d'observation
426
Date d'ajout
28/10/2009
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite à rappel d'obligations légales
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).