Entreprise : SCEA GALLOT-PERARD - SIREN 453 558 298
Identité
Dénomination
SCEA GALLOT-PERARD
SIREN (siège)
453 558 298
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2004
Début d’activité
01/05/2004
Date de fin de la personne morale
16/05/2103
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
exploitation et gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
172220 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE MORONVILLIERS 51490 SAINT-MARTIN-L'HEUREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLOT RICHARD , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
GALLOT JEAN-MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Saint-Martin-l'Heureux
Nom, Prénom(s)
GALLOT SOPHIE , MADELEINE
Nom d'usage
LEBLANC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2004
Siret
45355829800015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation et gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
15 RUE DE MORONVILLIERS
51490 , SAINT-MARTIN-L'HEUREUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT-MARTIN-L'Heureux
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9334
Date d'ajout
07/12/2010
Description
Réduction de capital à compter du 01/10/2010 Ancien : 206600 EUR Nouveau : 172220 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2070
Date d'ajout
04/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/11/2009 : Changement de qualité : GALLOT Chantal Thérèse Lucile, Gérant associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/05/2009
Description
(Divers) transformation de l'earl en Scea à compter du 01.04.2009 (assemblée générale extraordinaire du 01.04.2009)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/05/2004
Description
(Divers) Historique : Société à capital variable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).