Entreprise : BLEU AZUR - SIREN 453 508 376
Identité
Dénomination
BLEU AZUR
SIREN (siège)
453 508 376
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2004
Début d’activité
16/11/2007
Date de fin de la personne morale
12/05/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Location gestion immobilière syndic de copropriétés transactions locations saisonnières vente
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
PL DES ACACIAS 85400 LUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVREAU FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Luçon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/2007
Siret
45350837600028
Enseigne
BLEU AZUR IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Location gestion immobilière syndic de copropriétés transactions locations saisonnières vente
Autres Activités
Location gestion immobilière syndic de copropriétés transactions locations saisonnières vente
Adresse
PL DES ACACIAS
85400 , LUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/2004
Siret
45350837600010
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
19 RUE DU PERTHUIS BRETON
85360 , LA TRANCHE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
07/07/2021
Description
Par ordonnance du 07/07/2021, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a prononcé la clôture de la procédure suite à l'arrêté du plan dans les conditions de l'article R.626-42 du Code de Commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
21/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 21/03/2018 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
29/08/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 29/08/2017, remplace , mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/07/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 07/07/2010 arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise. Mandataire chargé de veiller à l'exécution du plan Maître PELLETIER Marcel 4 rue Manuel résidence le Belem 85000 La Roche-sur-Yon
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/06/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 16/06/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07/07/2010.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/05/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 19/05/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/06/2010.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/04/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 21/04/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 19/05/2010.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/01/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 20/01/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 21/04/2010.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/10/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 21/10/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 20/01/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/04/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 15/04/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 21/10/2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/02/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 18/02/2009 ouvrant une procédure de Redresse- ment Judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 15/04/2009. Cessation des paiements en date du 06/02/2009. Juge-Commissaire Titulaire : M. Claude GATINIOL Juge-Commissaire Suppléant : M. Pierre MORILLON Mandataire Judiciaire : Maître PELLETIER Marcel 4 rue Manuel résidence le Belem 85000 La Roche-sur-Yon
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).