Entreprise : SCI LES OLIVIERS - SIREN 453 457 129
Identité
Dénomination
SCI LES OLIVIERS
SIREN (siège)
453 457 129
Date d'immatriculation au RNE
09/04/2013
Début d’activité
21/04/2004
Date de fin de la personne morale
08/04/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition gestion de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
LD VOIE VERTE 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LES TROPIQUES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARZENO JOSIANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Petit-Bourg
Nom, Prénom(s)
TERNUS DONNA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1994
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/04/2004
Siret
45345712900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition gestion de tous biens immobiliers
Adresse
LD VOIE VERTE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LES TROPIQUES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/2004
Siret
45345712900014
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
898 RTE DU BEAUSSET
83150 , BANDOL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6932
Date d'ajout
22/12/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2012 :Nouveau : TERNUS Donna, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
gérant partant: M. TERNUS Bernard / nouveau gérant : Mme ARZENO Josiane à compter du 03/12/12
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).