Entreprise : LGP - SIREN 453 375 461
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2022)
Dénomination
LGP
SIREN (siège)
453 375 461
Date d'immatriculation au RNE
27/04/2004
Date de fin de la personne morale
26/04/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
ZI PARIACABO 97310 KOUROU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ NAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURLOT DENIS , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Kourou
Dénomination
SAS SDG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Kourou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2004
Siret
45337546100010
Code APE
702C
Adresse
RTE DU MAHURY
97354 , REMIRE-MONTJOLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 0.2
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/2004
Siret
45337546100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SITUE 12 RUE JEAN SEBASTIEN BACH -97310 KOUROU
Adresse
zone industrielle Pariacabo C/O Nac
97310 , Kourou - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ NAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/07/2021
Description
Dissolution à compter du 08-07-2021, journal publicateur : Guyaweb du : 14-07-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).