Entreprise : SCCV JARDIN DES PEINTRES - SIREN 453 333 973
Identité
Dénomination
SCCV JARDIN DES PEINTRES
SIREN (siège)
453 333 973
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2004
Début d’activité
15/04/2004
Date de fin de la personne morale
29/04/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
la construction d'immeuble à usage d'habitation, et ou commercial et ou industriel, et la vente soit en totalité soit par fraction, sous forme de lot en copropriété, avant ou après la construction de ces immeubles. Acdessoirement la location de ces immeubles nus. Elle peut faire toute opération se rapportant se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
9 RUE MARC SANGNIER 80000 AMIENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAY OLIVIER , ANTOINE , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Amiens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/2004
Siret
45333397300015
Nom commercial
SCCV JARDIN DES PEINTRES
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la construction d'immeuble à usage d'habitation, et ou commercial et ou industriel, et la vente soit en totalité soit par fraction, sous forme de lot en copropriété, avant ou après la construction de ces immeubles. Acdessoirement la location de ces immeubles nus. Elle peut faire toute opération se rapportant se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Adresse
9 RUE MARC SANGNIER
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F12/007434
Date d'ajout
13/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS en date du 10/12/2012 prononçant la liquidation judiciaire - Mandataire-liquidateur : Me Sophie LAFARGE 12 Rue de l'Amiral Courbet 80000 - Juge commissaire Titulaire : M. François MELIN - Juge commissaire suppléant : M Jean BAYARD - Date de cessation des paiements : 26/10/2012
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).