Entreprise : SCI SAINT PALAIS - SIREN 453 320 004
Identité
Dénomination
SCI SAINT PALAIS
SIREN (siège)
453 320 004
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2004
Début d’activité
07/04/2004
Date de fin de la personne morale
04/05/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, mise en valeur, administration de tous immeubles détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit et exceptionnellement aliénation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
122800 EUR
Adresse du siège
LA SOUCARIE 81150 LABASTIDE-DE-LEVIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALEGRE DE LA SOUJEOLE ODILE , MARIE
Nom d'usage
DE LANDES DE SAINT PALAIS D'AUSSAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Labastide-de-Levis
Nom, Prénom(s)
DE LANDES DE SAINT PALAIS D'AUSSAC CHRISTINE , MARIE
Nom d'usage
DAFFOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Poissy
Nom, Prénom(s)
DE LANDES DE SAINT PALAIS D'AUSSAC FRANCOIS , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
DE LANDES DE SAINT PALAIS D'AUSSAC BRIGITTE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
DE LANDES DE SAINT PALAIS D'AUSSAC ANNE , MARIE
Nom d'usage
DOUSSAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Epinal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/2004
Siret
45332000400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, mise en valeur, administration de tous immeubles détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit et exceptionnellement aliénation
Autres Activités
Propriété, mise en valeur, administration de tous immeubles détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit et exceptionnellement aliénation
Adresse
LA SOUCARIE
81150 , LABASTIDE-DE-LEVIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1553
Date d'ajout
05/06/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/03/2013 : Partant (suite à décès) : DE LANDES DE SAINT PALAIS D'AUSSAC Jacques Marie Louis, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DE LANDES DE SAINT PALAIS D'AUSSAC Odile, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DOUSSAU Anne, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DAFFOS Christine, Marie, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).