Entreprise : SARL CONTROLE VIGILENCE SECURITE - SIREN 453 229 270
Identité
Dénomination
SARL CONTROLE VIGILENCE SECURITE
SIREN (siège)
453 229 270
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2005
Date de fin de la personne morale
11/04/2103
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
30 AV DU HUIT MAI 1945 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIQUET STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Bagnolet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/10/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
45322927000021
Code APE
746Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
sécurité des biens et des personnes.
Adresse
30 AV 30 Avenue DU 8 MAI 1945
95200 , Sarcelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
45322927000013
Code APE
746Z
Adresse
41 RUE DE BERCY
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41146
Date d'ajout
13/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13/06/2014 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 13/06/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35061
Date d'ajout
11/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 10/03/2014 , a prononcé la faillite personnelle de M. Stéphane BRIQUET gérant de la SARL SIS SECURITE pour une durée de 15 ans
Numéro d'observation
28148
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
70022
Date d'ajout
07/09/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 07/09/2011 nommant M. Gérard Maury juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
67312
Date d'ajout
13/07/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 13/07/2011 nommant M. Patrick Soussana juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
1213
Date d'ajout
07/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 02/01/2008 nommant M. Mayer juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
30168
Date d'ajout
24/11/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise En date du 24/11/2006 Autorisant la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois A compter du 17/11/2006
Numéro d'observation
28923
Date d'ajout
23/10/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 23/10/2006 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2006J00642 , date de cessation des paiements le 23/04/2005 , désigne juge commissaire M. MULNER , juge commissaire suppléant M. MAYER , liquidateur Me CANET 1 Rue de la Citadelle 95302 CERGY PONTOISE CEDEX , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
21355
Date d'ajout
05/01/2006
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/01/2005
Numéro d'observation
13202
Date d'ajout
12/04/2005
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).