Entreprise : M4J INDUSTRIES - SIREN 453 188 690
Identité
Dénomination
M4J INDUSTRIES
SIREN (siège)
453 188 690
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2004
Début d’activité
19/04/2004
Date de fin de la personne morale
11/07/2014
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
101892 EUR
Adresse du siège
6 FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N 6 ZONE DE MANHITY IMM SE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
JOSEPHINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 0
Dénomination
PLATYPUS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 0
Dénomination
ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/04/2004
Siret
45318869000011
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Autres Activités
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Adresse
6 FOUR A CHAUX SUD
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N 6 ZONE DE MANHITY IMM SE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4887
Date d'ajout
23/11/2005
Description
Modification autre MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN ; 100 EUROS - NOUVEAU ; 101.892 EUROS A COMPTER DU 16.12.2004 GERANT ASSOCIE MAINTENU : EURL ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS A COMPTER DU 16.12.2004 : ASSOCIE MAINTENU : M. DE REYNAL DE SAINT-MICHEL Stéphane, Marie, Joseph, Marc ASSOCIES ENTRANTS : SARL JOSEPHINE REPRESENTEE PAR Mme VINCENS épouse MIANNE Laurence, Anne, Marie, Madeleine ET SARL PLATYPUS REPRESENTEE PAR M. FRANCOIS Luc Date d'effet : 30/11/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).