Entreprise : SCI LUNA - SIREN 453 187 957
Identité
Dénomination
SCI LUNA
SIREN (siège)
453 187 957
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2006
Début d’activité
31/03/2004
Date de fin de la personne morale
16/03/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition sous toutes formes et gestion par tous moyens de tous biens immobiliers de toute nature, y compris par crédit-bail immobilier ainsi que toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'activité, sans modifier le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 RUE SACHA GUITRY 77330 OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ EMILIO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE NATHALIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/2004
Siret
45318795700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition sous toutes formes et gestion par tous moyens de tous biens immobiliers de toute nature, y compris par crédit-bail immobilier ainsi que toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'activité, sans modifier le caractère civil de la société.
Autres Activités
Acquisition sous toutes formes et gestion par tous moyens de tous biens immobiliers de toute nature, y compris par crédit-bail immobilier ainsi que toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'activité, sans modifier le caractère civil de la société.
Adresse
5 RUE SACHA GUITRY
77330 , OZOIR-LA-FERRIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/03/2004
Siret
45318795700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 AV HENRI DUNANT
94350 , VILLIERS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/03/2006
Description
Historique des observations depuis le 17/03/2006 : Acte constitutif déposé au gredde du tribunal de commerce de Créteil le 20.04.2004 Transfert du siège social à compter du 17.02.2006 Ancien siège : 3 rue Henri Dunant 94350 Villiers Sur Marne
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).