Entreprise : VOLKAN - SIREN 453 117 194
Identité
Dénomination
VOLKAN
SIREN (siège)
453 117 194
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2004
Date de fin de la personne morale
19/04/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
HOUELBOURG 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES GALERIES DE HOUELBOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLITRAUT ERIC , MARIE , FELIX
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/05/2004
Siret
45311719400036
Nom commercial
VOLKAN'O
Enseigne
VOLKAN'O
Code APE
159S
Origine du fonds
Création
Activité principale
INDUSTRIE DES EAUX DE TABLES PRODUCTION ET DISTRIBUTION
Adresse
LES GALERIES DE HOUELBOURG
97122 , Baie-Mahault - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES GALERIES DE HOUELBOURG
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/2004
Siret
45311719400028
Nom commercial
VOLKAN O
Code APE
159S
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRODUCTION ET DISTRIBUTION INDUSTRIE DES EAUX DE TABLES
Adresse
81 AV RAYMOND POINCARE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/05/2004
Siret
45311719400010
Code APE
159S
Adresse
43 MONE RNININE MARINA
97190 , LE GOSIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B097314
Date d'ajout
13/01/2023
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 12-01-2023 le Tribunal de Commerce de Pointe à Pitre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B097312
Date d'ajout
13/01/2023
Description
Le tribunal Mixte de commerce de Pointe à Pitre, par jugement en date du 09-11-2006, prononce la liquidation judiciaire, désigne M. Rivier juge commissaire et M. Gabriel juge commissaire suppléant, Me Dumoulin liquidateur.
Numéro d'observation
F23/000503
Date d'ajout
12/01/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 12/01/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
F20/001119
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal Mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 02/04/2020 désignant Juge commissaire : Monsieur KALIL Alexandre en qualité de juge-commissaire en remplacement du Juge-Commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
3021
Date d'ajout
21/06/2006
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL : 130 000 EUROS / NOUVEAU CAPITAL : 150 000 EUROSPV DU 02/05/06 / ANN LEG : FRANCE ANTILLES DU 01/06/06Date d'effet : 02/05/2006
Numéro d'observation
6055
Date d'ajout
05/12/2005
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 38 200 EUROS // NOUVEAU CAPITAL : 130 000 EUROSANCIENNE ADRESSE : 43 MORNE NININE MARINA 97190 LE GOSIERNOUVELLE ADRESSE : LES GALERIES DE HOUELBOURG 97122 BAIE MAHAULTPV AG DU 24/10/05Date d'effet : 24/10/2005
Numéro d'observation
2706
Date d'ajout
22/06/2004
Description
Ouverture d un établissementOUVERTURE D UN ETS AU 81 AVENUE RAYMOND POINCARE 75016 PARISNOTIF DU TC DE PARISDate d'effet : 21/05/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE 09 11 06 LE TMC DE P AP PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIARE SANS PERIODE D OBSERVATION A L EGARD DE LA STE DESIGNE MR RIVIER JUGE COMM TIT ET MR GABRIEL JUGE COMM SUPP ME DUMOULIN LIQUIDATEUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).